veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami (od 24.5.1993 do 10.6.2013)
prenájom motorových vozidiel (od 24.5.1993 do 10.6.2013)
cestná nákladná doprava (od 24.5.1993 do 10.6.2013)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (od 24.5.1993 do 10.6.2013)
Uložené listiny
Notárska zápisnica N 52/2007, Nz 7654/2007, NCRls 7714/2007
Notárska zápisnica N 52/07, Nz 7654/07, NCRls 7714/07
Podpisový vzor likvidátora - Ing. Jozef Števík
Zápisnica z ČS 25.07.2006
Zmluva o predaji podniku z predávajúceho Poľnohospodárske družstvo Trakovice na kupujúceho SLOV-MART s.r.o. Kátlovce
Stanovy - úplné znenie
Výročná správa za rok 2004
Správa nezávislého audítora
Súhrnná informácia
Účtovná závierka k 31.12.2004
Finančná analýza 2004
Zápisnica z VČS 28.09.2005
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Števík, Koplotovce
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Martinovič, Kátlovce
Podpisový vzor podpredsedu družstva - Mária Tomovičová, Trakovice
Podpisový vzor člena predstavenstva - Peter Janovič, Trakovice
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anna Hercegová, Trakovice
Sprievodný list.
Správa o výsledkoch hospodárenia r. 2003.
Správa o činnosti kontrolnej komisie.
Zmeny a doplnky stanov.
Správa nezávislého audítora.
Zápisnica z VČS.
Účtovná závierka za r. 2003.
Stanovy - úz.
Sprievodný list
Pozvánka na VČS 03.04.2003
Prezenčná listina z VČS 03.04.2003
Výročná správa
Správa o činnosti KK za rok 2002
Zápisnica z VČS 03.04.2003
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Súvaha k 31.12.2002
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
CASH FLOW k 31.12.2002
Správa nezávislého audítora pre členov
Dodatok č. 4 k stanovám
Zápisnica z VČS 21.06.2002
Pozvánka na VČS
Prezenčná listina VČS 21.06.2002
Listina o členovi predstavenstva - Jozef Ilenčík, Trakovice
Listina o členovi predstavenstva - Anna Hercegová, Trakovice
Listina o predsedovi predstavenstva - Ing. Jozef Števík, Koplotovce
Listina o podpredsedovi predstavenstva - Mária Tomovičová, Trakovice
Listina o členovi predstavenstva - Irma Poláčeková, Trakovice
Listina o členovi predstavenstva - Pavol Husár, Trakovice
Listina o členovi predstavenstva - Štefan Bališ, Trakovice
Listina o členovi predstavenstva - Dušan Janovič, Trnava
Listina o členovi predstavenstva - Stanislav Drgoň, Trakovice