Za spoločnosť podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva,každý samostatne.
Predmety činnosti
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania (od 28.6.1993)
investovanie a reinvestovanie prostriedkov kúpou cenných papierov, nemovitostí, movitých vecí, pozemkov, budov a umeleckých diel a ich ukladanie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve a na osobitné účty v banke (od 28.6.1993)
kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach (od 28.6.1993)
zobraziť ukončené
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté do majiteľov investičných kupónov (od 31.12.1991 do 27.6.1993)
Akcie
Forma: akcie na meno
Hodnota: 1 000,00 Sk
Počet: 3760826
Dátum od: 15.02.1994
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Ivo Stražovec
Javornícka 35
Banská Bystrica
Slovensko
Názov funkcie: podpredseda
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6 M Obdo 4/2005 zo dňa 22.02.2006 zrušil opatrenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.09.2004, ktorým bola do funkcie vymenovaná osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová.
Opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.9.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.9.2004 bola ustanovená osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová, r.č. , Levočská 2, 010 01 Žilina.
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.4.2000, č.k. 51 - 24 K 83/00 bol vyhlásený konkurz na majetok Investičný fond Psips a.s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, IČO: 30 230 217. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: JUDr. Miroslav Háber, advokát, s miestom podnikania Zvolen, Trhová 1.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.1.1994 bola schválená zmena stanov.
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 30.9.1993 bola schválená zmena stanov.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
Akciová spoločnosť založená zakladateľským plánom zo dňa 30.12.1991 a schválením stanov v zmysle § 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 180
Uložené listiny
uznesenie Cbr o zastavení konania
Zmluva o predaji časti podniku
zápisnica z MVZ Nz 35455/2007
podpisový vzor likvidátora
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia