SELMAR, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19664/T
- Dátum vzniku
- 29.04.1994
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
lešenárske práce (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
zváračské práce (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
automatizované spracovanie údajov (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (od 30.12.2006 do 23.11.2021)
-
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ (od 29.4.1994 do 23.11.2021)
-
poskytovanie ubytovacích služieb (od 29.4.1994 do 23.11.2021)
-
poskytovanie základných a doplnkových služieb v aktívnom a pasívnom cestovnom ruchu (od 29.4.1994 do 23.11.2021)
-
obchodná činnosť a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti (od 29.4.1994 do 23.11.2021)
-
kaderníctvo (od 10.12.2003 do 16.2.2005)
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 29.4.1994 do 9.12.2003)
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z VZ 01.02.2007
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Podpisový vzor konateľa - Roman Bolla
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Jozef Žubretovský na Roman Bolla
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 27.11.2006
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/52113-3/CR1
-
Vyhlásenie a podpisový vzor - p. Jozef Žubretovský
-
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2006
-
Účtovná závierka k 31.12.2003
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.2.05
-
Notárska zápisnica N 968/02, Nz 909/02
-
Notárska zápisnica N 699/03, Nz 61614/03
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024