ELIOT, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 8723/B
- Dátum vzniku
- 06.04.1995
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 29.7.2003 do 15.1.2013)
-
prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 10.5.2001 do 15.1.2013)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.8.2000 do 15.1.2013)
-
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (od 20.10.1995 do 15.1.2013)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 6.4.1995 do 15.1.2013)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 6.4.1995 do 15.1.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 6.4.1995 do 15.1.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápsinice N 2263/2012, Nz 57063/2012, NCRls 57951/2012 zo dňa 18.12.2012 o zrušení spoločnosti ELIOT, s. r. o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 392 687, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 8723/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ELIOT, a. .s, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 730 561, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5637/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 2264/2012, Nz 57055/2012, NCRls 57912/2012 dňa 18.12.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti ELIOT, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 2263/2012, NZ 57063/2012, NCRls 57951/2012
-
Notárska zápisnica N 2264/2012, Nz 57055/2012, NCRls 57912/2012
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.2012
-
zápisnica VZ 30.11.2012
-
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Tatra Group Servis, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a ELIOT, s.r.o., /zanikajúca spoločnosť/
-
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2012
-
Výročná správa za rok 2011
-
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
-
výročná správa za rok 2010
-
účtovná závierka k 30.06.2010
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2010
-
účtovná závierka za rok 2009, správa auditora
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.10.2009
-
účtovná závierka 1-6/2009, vyhlásenie 21.8.2009
-
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2008
-
vyhlásenie 22.8.2008, účtovná závierka 30.6.2008
-
vyhlásenie 3.7.2008, výročná správa 2007
-
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2007
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného 31.7.2007
-
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.12.2006
-
Zápisnica z valného zhnromaždenia zo dňa 5.12.2006
-
Účtovná závierka k 30.6.06
-
Výročná správa za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Správa nezávislého audítora spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 20.01.2006
-
Rozdelenie zisku za rok 2005
-
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2005
-
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
-
Výročná správa za rok 2004
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 13.4.2005
-
podpisový vzor - Ing. Marcel Kaščák
-
Výročná správa za rok 2003
-
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
-
Podpisový vzor - Ing. Marta Rejholcová
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 14.6.2004
-
zápisnica z valného zhromaždenia
-
Konsolidovaná výročná správa za rok 2002
-
Výročná správa za rok 2002
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 05.09.2003.
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2003.
-
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2002
-
Spoločenská zmluva v úplnom znení
-
Spoločenská zmluva zo dňa 19.12.2002.
-
Notárska zápisnica Nz 510/2002
-
Zakladateľská listina z 16.7.2002
-
Notárska zápisnica č. Nz 510/2002
-
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002.
-
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
-
Rozhodnutie z 28.2.2002 a podpisové vzory - Ing. Peter Majerovič, Ing. Janka Matáková
-
Podpisové vzory - JUDr. Iveta Chrappová, Ing. Igor Vida, Ing. Miroslav Uličný, Ing. Peter Majerovič, Ing. Janka Matáková
-
Prehlásenie spoločníka z 5.3.2002
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024