Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne a to tak, že ku písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
zobraziť ukončené
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho dopravné stavby - koľajová doprava (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby - jednoduché stavby (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.11.2002 do 22.2.2016)
poradenská a inžinierská činnosť v oblasti stavebníctva (od 26.6.1992 do 22.2.2016)
maloobchod, veľkoobch. so stavebným materiálom a mechanizmami (od 26.6.1992 do 22.2.2016)
prenájom stavebných strojov, mechanizmov a náradia (od 26.6.1992 do 22.2.2016)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 26.6.1992 do 21.11.2002)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb (od 26.6.1992 do 21.11.2002)
Rozhodnutím Okresného súdu Košice, odboru živnostenského podnikania č. OU-KE-OZP1-2015/027392-3 zo dňa 17.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.9.2015 bolo zrušené živnostenské oprávnenie spoločnosti STAVA IP spol. s r.o. Košice.
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26K/12/2014-172 zo dňa 14.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka STAVA IP spol. s r.o. Košice, Vodárenská 2, 040 06 Košice a za správcu podstaty ustanovil Areko Group, k.s., Vrátna 28, 040 01 Košice.
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2002.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.8.2002.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.2002.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.6.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zákona č. 11/98 Zb.
Zmeny v zápise urobené v súlade s dodatkom č.1 k spoločenskej zmluve z 25.3.1994.
Spoločnosť bola založená spol. zmluvou zo dňa 15.4.1992 podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
Uznesenie Okresného súdu Košice I č. k. 26K/12/2014-172
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.07.pdf
Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti.zep
Zapisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Správa audítora 2012
uplne znenie spoločenskej zmluvy
zapisnica z vlaneho zhromždenia
Správa audítora 2011
Správa audítora 2010
Výročná správa 2009
Zápisnica z VZ
Prehlásenie člena dozornej rady-Ing. Pavol Baroš
Prehlásenie člena dozornej rady-Ing. Jana Antolová
Prehlásenie člena dozornej rady-JUDdr. Ondrej Lučivjanský
Podpisový vzor konateľa-Mgr. Ladislav Hadidom
Spoločenská zmluva-úplné znenie
Prezenčná listina z VZ
Zmena a úplné znenie SZ
Audítorská správa 2008
Výročná správa 2007
Audítorská správa 2007
Audítorská správa 3006
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
Výročná správa + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
Výročná správa 2003 - 2x
Účtovná závierka 2002 - fotokópia - 2x
Súvaha + výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu + príloha k ÚZ k 31.12.2001 - 2x
Úplné znenie SZ - 1x
Dodatok č. 4 k SZ - 1x
Dodatok č. 5 k SZ - 1x
Zápisnica z VZ - 1x
Podpisový vzor konateľov: Ing. Ivan Storinský, Ing. Peter Szekér - 1x