Mlyn Tatry s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 30366/P
- Dátum vzniku
- 24.06.1992
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 29.10.2021)
-
montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení (od 18.2.2016)
-
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 18.2.2016)
-
služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 18.2.2016)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 21.2.2014)
-
sťahovacie služby (od 21.2.2014)
-
vykonávanie odťahovej služby (od 21.2.2014)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 21.2.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.2.2014)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 21.2.2014)
-
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 21.2.2014)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 21.2.2014)
-
maloobchod v rozsahu voľných živností (od 27.10.2005)
-
veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 27.10.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 27.10.2005)
-
organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 27.10.2005)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav (od 27.10.2005)
-
vydávanie kníh, novín, časopisov a periodických publikácií (od 27.10.2005)
-
vydavateľská činnosť (od 27.10.2005)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.10.2005)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 27.10.2005)
-
upratovacie práce (od 27.10.2005)
-
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 27.10.2005)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 27.10.2005)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.10.2005)
-
činnosť účtovných poradcov (od 27.10.2005)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 8.7.1992)
-
zobraziť ukončené
-
maloobchod so zmiešaným tovarom - sklo, porcelán, elektrospotrebiče, kuchynské potreby, drogistický tovar, textil, konfekcia koberce, podlahoviny, potraviny, výroba tvarovaných plastových výrobkov (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
veľkoobchodná činnosť - sklo, porcelán, elektrospotrebiče, kuchynské potreby, drogistický tovar, textil, konfekcia, koberce, podlahoviny, potraviny (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba nábytku (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba ovocných a zeleninových nápojov (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba bicyklov (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov z kovov (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi s výnimkou poskytovania software autorom podľa autorského zákona (od 8.7.1992 do 19.9.2002)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Juraj Lovrant
Gen. Svobodu 122/66
05971 Ľubica
Slovensko
Vznik funkcie: 16.01.2016
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Dodatok zo dňa 9.4.2002 k spoločenskej zmluve. Dodatok uzavretý dňa 9.4.2002 k spoločenskej zmluve.
- Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti INVENCIA s.r.o. spísaná spoločníkmi v zmysle § 105 a násl. ust. zák. 513/1991 Zb. a podpísaná dňa 25.3.1992. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.1992, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.6.1992. Stary spis: S.r.o. 1668
- Uložené listiny
-
-
zapisnica.asice
-
dodatok.asice
-
uplne znenie.asice
-
vyhlasenie zmena vkladov.asice
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
uplne znenie spol. zmluvy.asice
-
zapisnica z VZ.asice
-
dodatok k spol. zmluve.asice
-
zivnostensky list.asice
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
zapisnica a dodatok.zep
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
účt. záv. 2012
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
zápisnica z VZ zo dňa 20/1/2014
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12/2/2014
-
osvedčenie o živnostenskom oprávnení 24/1/2014
-
podpisový vzor J. Krišanda
-
dodatok zo dňa 20/1/2014
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20/1/2014
-
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Vyhlásenie
-
Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie SZ
-
Účtovná závierka 2007 + poznámky
-
Účtovná závierka 2006
-
Účtovná závierka 2005
-
Úz. spoločenskej zmluvy, dodatok k spoločenskej zmluve, živn. list, podpisový vzor,
-
Účt. závierka 2004,
-
Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2003,
-
zápisnica z MVZ
-
dodatok k SZ+úplné znenie
-
vzorový podpis konateľov - S.Stančík, L.Stančíková
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024