V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.2.2016)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 6.2.2016)
služby súvisiace s databázami (od 16.1.2003)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 16.1.2003)
inzertná a propagačná činnosť (od 16.1.2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 16.1.2003)
fotografické služby (od 16.1.2003)
prenájom hnuteľného majetku (od 16.1.2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 16.1.2003)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 16.1.2003)
organizovanie kurzov, seminárov a školení (od 16.1.2003)
televízne vysielanie v káblovom rozvode (od 18.2.1998)
vysielanie v káblových rozvodoch (od 18.2.1998)
poskytovanie telekomunikačnej služby TELETEXT (od 16.2.1996)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h Živnostenského zákona (od 29.11.1993)
projektovanie elektrických zariadení (od 29.11.1993)
automatizované spracovanie údajov (od 29.11.1993)
činnosť organizačných a ekonomických porad- cov (od 29.11.1993)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (od 29.11.1993)
reklamná činnosť (od 29.11.1993)
veľkoobchod a maloobchod s elektronickými prístrojmi pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s kancelárs- kymi strojmi a zariadením, s výpočtovou technikou (od 29.11.1993)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru, okrem tovarov uvedených v prílohe 2 a 3 Živnostenského zákona (od 29.11.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej tech- niky (od 29.11.1993)
zobraziť ukončené
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 29.11.1993 do 8.4.2020)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Hodnota: 220,00 €
Počet: 2299
Podoba: zaknihované
Dátum od: 12.08.2009
Akcionár
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
4001 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Slovensko
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
04001 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Slovensko
Vznik funkcie: 31.03.2020 Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
Mgr. Peter Hric
Tokajícka 870/6
04022 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Slovensko
Vznik funkcie: 31.03.2020
Ján Fečo
Lipová 554
04941 Krásnohorské Podhradie
Slovensko
Vznik funkcie: 31.03.2020
Ing. Rudolf Gunčaga
Sofijská 5
04013 Košice - mestská časť Ťahanovce
Slovensko
Vznik funkcie: 31.03.2020
Ďalsie právne skutočnosti
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 13.12.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2002o znížení základného imania z 22.990.000,-Sk na 19.081.700,-Sk, uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 22.6.2003.
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 13.6.2002. Zmena - nové znenie stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.11.2002.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.4.1997.
Zmena stanov schválená MVZ spoločnosti dňa 9.2.1996. Stary spis: Sa 432
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.3.1995. Stary spis: Sa 432
Notárska zápisnica N 484/93, Nz 471/93 zo dňa 4.12.1993 a notárska zápisnica N 110/94, Nz 104/94 zo dňa 24.3.1994 o zmene stanov a.s. Stary spis: Sa 432
Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladate- ľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.10.1993 č. N 428/93, NZ 417/93, spísanej JUDr. Alžbetou Podhorskou notárkou v Poprade. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti KID, spol. s r.o. so sídlom v Poprade, Huszova 12. Stary spis: Sa 432
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Rozhodnutie jediného akcionára.asics
Podpisový vzor.asics
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Podpisový vzor Ing. Pavol Hric.zep
Podpisový vzor JUDr. Cyril Hric.zep
Podpisový vzor Ján Fečo.zep
Podpisový vzor Ing. Rudolf Gunčaga.zep
zápisnica z MVZ
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf