ORIENS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 4304/V
- Dátum vzniku
- 03.03.1994
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná konateľ samostatne, tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 13.10.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 13.10.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.10.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 13.10.2015)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 13.10.2015)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 1.10.2013)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 5.8.2010)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.8.2010)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 5.8.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005)
-
automatizované spracovanie dát (od 17.8.2005)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 17.8.2005)
-
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov (od 17.8.2005)
-
vedenie účtovníctva (od 17.8.2005)
-
výskum trhu a verejnej mienky (od 17.8.2005)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 17.8.2005)
-
organizovanie kurzov, školení, seminárov (od 17.8.2005)
-
organizovanie športových a kultúrnych podujatí (od 17.8.2005)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 17.8.2005)
-
kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 17.8.2005)
-
čistiace a upratovacie služby (od 17.8.2005)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 17.8.2005)
-
poradenská a konzulatčná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi (od 17.8.2005)
-
poradenstvo a vypracovanie projektov v rozsahu voľných živností financovaných z fondov Európskej únie (od 17.8.2005)
-
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 17.8.2005)
-
prevádzkovanie športových zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 17.8.2005)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005)
-
výroba píliarska a impregnácia dreva (od 17.8.2005)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 21.2.2003)
-
vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácii (od 3.3.1994)
-
obstarávanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných tlačovín (od 3.3.1994)
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 13.10.2015 do 25.11.2019)
-
faktoring a forfaiting (od 17.8.2005 do 25.11.2019)
-
operatívny a finančný leasing (od 17.8.2005 do 25.11.2019)
-
obchodná činnosť: periodická tlač, knižná produkcia, merkantil, nosiče zvuku a videozáznamy, textilný tovar, kozmetika, spotrebná elektronika, spotrebný tovar, papiernické a polygrafické výrobky, učebné pomôcky, hračky, suveníry (od 3.3.1994 do 16.8.2005)
-
účtovnícke práce (od 3.3.1994 do 16.8.2005)
-
agentúrna činnosť / realitná / (od 3.3.1994 do 16.8.2005)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Peter Hrabovský
Vojvodská 3663/10
04001 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Vznik funkcie: 21.08.2020
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 29.11.2002.
- Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.2.1994 uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa + podpisový vzor.zep
-
Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor
-
Zápisnica z VZ + prezen. listina
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
zivnostenske opravnenie.zep
-
zakladatelska listina.zep
-
zapisnica z MVZ.zep
-
prezencna listina.zep
-
Účtovná závierka 2009
-
Účtovná závierka 2010
-
Účtovná závierka 2011
-
Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/08313-2
-
Úplné znenie ZL
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
-
úplné znenie ZL
-
Podpisový vzor - PhDr. I. Gofus
-
Zápisnica z MVZ
-
Zakladateľská listina
-
Dodatok č. 3
-
Živnostenský list č. Žo-2005/09272/4/LUC
-
Podpisový vzor konateľov: Ing. Peter Friga, PhDr. Imrich Gofus -
-
Dodatok č. 2 k SZ
-
Úplné znenie SZ
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024
- Domény
-