MEGAP, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14616/V
- Dátum vzniku
- 21.07.1994
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 24.4.2007)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 24.4.2007)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 24.4.2007)
-
požičiavanie motorových vozidiel (od 24.4.2007)
-
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 24.4.2007)
-
vedenie účtovníctva (od 24.4.2007)
-
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (od 24.4.2007)
-
chov hydiny a hospodárskych zvierat (od 6.6.2003)
-
skladovanie - prevádzkovanie neverejného skladu (od 6.6.2003)
-
chov exotických zvierat a vtáctva (okrem chránených) (od 6.6.2003)
-
výroba: hotové krmivá, hroznové, ovocné vína a iné nedestilované kvasné nápoje (od 6.6.2003)
-
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš (od 6.6.2003)
-
faktoring a forfaiting (od 6.6.2003)
-
sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy (od 29.12.2000)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 29.12.2000)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.12.2000)
-
prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 29.12.2000)
-
poskytovanie služieb a prác s poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi a mechanizmami (od 29.12.2000)
-
zobraziť ukončené
-
pohostinská činnosť - reštauračné služby (od 21.7.1994 do 28.12.2000)
-
sprostredkovanie obchodu (od 21.7.1994 do 28.12.2000)
-
obchodná činnosť: priemyselný tovar, hutný a stavebný materiál, potraviny, ovocie, zelenina, priemyselné hnojivá, čistiace pro- striedky, kozmetika, drogéria,dopravné prostriedky, osobné a nákl. vozidlá, mechani- začné prostriedky, palivá (od 21.7.1994 do 28.12.2000)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Marián Štrnástek
Zupkova 3
04022 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 21.09.2009
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 13.10.2003.
- Dodatok č. 2 zo dňa 20.2.2003 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 6.3.2003 k spoločenskej zmluve.
- Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1994,uzavre- tou podľa zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4958
- Uložené listiny
-
-
Spoločenská zmluva-úplné znenie
-
Zmena SZ
-
Zápisnica z MVZ
-
Podpisový vzor konateľa-Marián Štrnástek
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/04930-4/CR1
-
Podpisový vzor – J. Haki
-
Vyhlásenie
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor - MVDr. P. Glesg
-
Dodatok č. 4
-
dodatok č. 2
-
podpisové vzory konateľov - M.Glesg, E. Antolíková
-
dodatok č. 3
-
úplné znenie
-
zápisnica z VZ
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024