Max-Pro s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19415/V
- Dátum vzniku
- 31.01.1996
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja konatelia spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach (od 17.2.2011)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 17.2.2011)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu (od 17.2.2011)
-
poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností (od 17.2.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.2.2011)
-
zobraziť ukončené
-
služby počítačových a dátových sietí (od 21.3.2007 do 16.2.2011)
-
administratívne práce (od 21.3.2007 do 16.2.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 21.3.2007 do 16.2.2011)
-
činnosti účtovného, ekonomického a organizačného poradcu (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
správa registratúry (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware) a v oblasti informačných systémov (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
dodávka, konzultačná a školiaca činnosť ohľadne programov na spracovanie dát (software) (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
inštalácia, odskúšavanie a údržba prostriedkov výpočtovej techniky a kancelárskych strojov (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
inštalácia, odskúšavanie a údržba počítačových programov (od 23.1.2007 do 16.2.2011)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 7.3.2003 do 16.2.2011)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti financovania (od 31.1.1996 do 16.2.2011)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 31.1.1996 do 16.2.2011)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 31.1.1996 do 20.3.2007)
-
reklamná činnosť (od 31.1.1996 do 20.3.2007)
-
prevádzkovanie telovýchovných zariadení (od 7.3.2003 do 22.1.2007)
-
organizovanie športových podujatí (od 7.3.2003 do 22.1.2007)
-
veľkoobchod a maloobchod so surovinami, palivami, kovmi, ferozliatinami, plechmi, rúrami, kovovými konštrukciami, vykurovacími telesami, transportnými a manipulačnými zariadeniami, manipulátormi, vrátane ovládacích prvkov, technologickými zariadeniami, žiaruvzdornými a keramickými výrobkami, tlakovými a vstrekovacími lismi, výrobkami chemického, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, strojárskymi výrobkami, hydrau- likou, hydraulickými prvkami, žeriavmi a žeriavovými dráhami, nádržami na pohonné hmoty, kotlami, výrobkami z plastov, strojárskymi technológiami a technologickými celkami vrátane náhradných dielov, potravinárskymi výrobkami, poľnohospodárske produkty, drevo, drevené výrobky, živé zvieratá, výrobky tabakového priemyslu, liehoviny, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, výrobkov textilného priemyslu, konfekcie, obuvníckej produkcie a gumárenskej výroby, kožušníckej a kožiarskej výroby, výrobkov z hutníckeho železa a neželezných kovov, nosné kovové konštrukcie pre stavby, technologické zariadenia, palív, uhlia a výrobkov strojárskej výroby, hodín, fototechniky, motorových vozidiel a iných prostriedkov na dopravu, elektrického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobkov polygrafic- kej výroby, celulózy, papiera a výrobkov z nich (od 31.1.1996 do 22.1.2007)
-
marketing (od 31.1.1996 do 22.1.2007)
-
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku (od 31.1.1996 do 22.1.2007)
-
výroba, požičiavanie, distribúcia videa (od 31.1.1996 do 22.1.2007)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmena zo dňa 4.7.2002 spoločenskej zmluvy.
- Dodatok č. 1 zo dňa 16.7.1998 k spoločenskej zmluve.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1995 v súlade so zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7295
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Spoločenská zmluva .asice
-
Zápisnica z MVZ.asice
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Spoločenská zmluva
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Rastislav Konček
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Karol Balog, PhD.
-
Zápisnica z VZ
-
Vyhlásenie správcu vkladov
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka 2012, vyhlásenie
-
Účtovná závierka 2011, vyhlásenie
-
Účtovná závierka 2010
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
-
Spoločenská zmluva (úplné znenie)
-
Výpis zo živnostenského registra č. 702-7086
-
zápisnica z MVZ
-
Spoločenská zmluva-úplné znenie
-
Rozhodnutie o premene vkladov
-
Účtovná závierka 2009
-
Podpisový vzor - Ing. Juraj Kandra
-
Zápisnica z MVZ
-
úplné znenie SZ
-
vyhlásenie konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
účtovná závierka 2008, rozhodnutie
-
Účtovná závierka 2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor
-
Poznámky k účt. závierka 2005
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Dodatok č. 2/2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2007
-
Živnostenský list č. Žo-2005/01270
-
živnost. list č. OŽP-A/2006/07050-2/CR1
-
dodatok č. 1
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
podpisový vzor - R. Konček
-
účt. záv. 2005
-
účt. záv. 2004
-
účt.záv. 2003
-
dodatok č. 3
-
Plnomocenstvo
-
vzorový podpis konateľa - M.Drutárová
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024
- Domény
-