V mene organizačnej zložky koná navonok a podpisuje za ňu vedúci organizačnej zložky.
Predmety činnosti
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových (od 25.2.2020)
Projektovanie elektrických zariadení (od 25.2.2020)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (od 1.1.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (od 1.1.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (od 1.1.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (od 1.1.2019)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 1.1.2019)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 4.11.2003)
stavba a demontáž lešenia (od 4.11.2003)
poradenská činnosť v oblasti zavádzania a budovania systému enviromentálneho manažérstva a manažérstva kvality v rozsahu voľnej živnosti (od 4.11.2003)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, stavebných prác, skúšok zariadení a potvrdzovania STD zariadení podľa vyhlášky č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. v rozsahu oprávnenia (od 4.11.2003)
navrhovanie, projektovanie, dovoz a montáž vybraných zariadení a ich komponentov, vykonávanie ich údržby, opráv a rekonštrukcií, stavebných a tlakových skúšok podľa zákona č. 130/1998 Z.z. v rozsahu oprávnenia (od 4.11.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 27.11.2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 27.11.2002)
rozmnožovacie a kopírovacie služby (od 24.4.1998)
prieskum trhu a ponuková činnosť (od 22.8.1995)
poradenská činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia (od 22.8.1995)
defektoskopia zvarov (od 22.8.1995)
garančné a diagnostické merania (od 22.8.1995)
nákup a predaj v rozsahu voľných ohlasovaných živností (od 5.8.1993)
zobraziť ukončené
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - kompletné priemyselné stavby (od 27.11.2002 do 20.3.2020)
geodetické a kartografické činnosti (od 27.11.2002 do 20.3.2020)
výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby (od 31.7.2000 do 20.3.2020)
zámočníctvo (od 24.4.1998 do 20.3.2020)
výroba a montáž technologických a energetických strojov a zariadení (od 22.8.1995 do 20.3.2020)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia (od 4.11.2003 do 5.8.2009)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu platného oprávnenia (od 4.11.2003 do 5.8.2009)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia (od 4.11.2003 do 5.8.2009)
výroba elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia (od 4.11.2003 do 5.8.2009)
revízie a skúšky rozvodov technických plynov (od 22.8.1995 do 5.8.2009)
cestná motorová doprava-verejná nákladná (od 24.4.1998 do 10.2.2005)
tryskanie kovových výrobkov (od 24.4.1998 do 10.9.2004)
stolárske práce (od 24.4.1998 do 10.9.2004)
kovoobrábanie (od 24.4.1998 do 10.9.2004)
ubytovacie služby s výnimkou ubytovacích služieb, na ktoré sa vyžaduje štátne povolenie (od 22.8.1995 do 10.9.2004)
stavba a demontáž lešenia (od 22.8.1995 do 10.9.2004)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení a nádob (od 22.8.1995 do 3.11.2003)
prevádzkovanie revíznych skúšok a skúšok spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení (od 22.8.1995 do 3.11.2003)
výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
vykonávanie dopravných stavieb (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
vykonávanie priemyselných stavieb (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 31.7.2000 do 26.11.2002)
Vedúci organizačnej zložky
Roman Faltys
K. Marxa 22
93401 Levice
Slovensko
Vznik funkcie: 01.01.2019
Zahraničné osoby
ŠKODA PRAHA a.s. Duhová 1444/2 Michle, Praha 4 140 00 Česká republika Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná: Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: oddiel: B, vložka 372 Právna forma: akciová spoločnosť Vznik funkcie: 10.05.2024
Štatutárny orgán: konatelia
Ing. Radek Holejšovský Hackerova 792/3 Bohnice, Praha 8 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2024
Ing. Daniel Jiřička Řimská 84/10 Vinohrady, Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2024
Ing. Jan Štancl Na rozdílu 719/26 Vokovice, Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2024
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
Ďalsie právne skutočnosti
Dňa 06.12.2018 bol schválený projekt zlúčenia vyhotovený ku dňu 26.10.2018 medzi zúčastnenými spoločnosťami ŠKODA PRAHA a.s. ako nástupnícka spoločnosť a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ako zanikajúca spoločnosť. Dôsledkom tohto zlúčenia došlo zároveň k zlúčeniu ich organizačných zložiek zriadených na území Slovenskej republiky a to ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 44 082 096 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 10151/N ( organizačná zložka zanikajúcej spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.) so ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 34 003 380, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 36/N (organizačná zložka nástupníckej spoločnosti ŠKODA PRAHA a.s.). Účinky zápisu zlúčenia organizačných zložiek nastanú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 22.02.2019.
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.09.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 09.10.2003.
Zakladateľská listina zmenená Dodatkom č. 9 zo dňa 19.2.2002.
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 7 zo dňa 14.09.2000.
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine zo dňa 5.5.2000. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine zo dňa 25.7.2000.
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 22.10.1998.
Zakladateľská listina bola zmenená dod tkami zo dňa 14.05.1996 a 20.04.1998.
Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny, spísané formou notárskej zápisnice N 375/95, Nz 313/95 zo dňa 08.08.1995 (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Po 106
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby ŠKODA PRAHA, a.s., Praha v zmysle § 21 zákona. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Po 106
Uložené listiny
Výpis z OR
Rozhodnutie
Výpis zo zasadnutia
Výpis zo zasadnutia I.
Voľba predsedu predstavenstva
Rozhodnutie jediného akcionára
Výpis OR
Výpis z OR zahraničnej osoby.asice
Rozhodnutie zahraničnej osoby.zep
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti
Oznámenie o odstúpení z funkcie
Oznámenie o odstúpení z funkcie II.
Oznámenie o odstúpení z funkcie III.
Prerokovanie vzdania sa funkcie
Prerokovanie vzdania sa funkcie II.
Voľba podpredsedu predstavenstva
Rozhodnutie zahraničnej osoby
Vyhlásenie a podpisový vzor vedúceho OZ
Rozhodnutie jediného spoločníka zahraničnej osoby
Výpis z OR zahraničnej osoby
Úplný výpis z OR zahraničnej osoby
Výpis zo živnostenského registra
Účtovná závierka za r.2012
N 648/2007-rozhodnutie jedin. akcionára
Účtovná závierka za r.2007, správa audítora
Účtovná závierka za r.2009
Zmena ZL
ZL
Účtovná závierka za r.2008,výrok audítora
Účtovná závierka za r.2006
Výročná správa za r.2006
Správa audítora za r. 2002
Výročná správa za r. 2002
Správa audítora za r. 2003
Výročná správa za r. 2003
Správa audítora za r. 2004
Výročná správa za r. 2004
Účtovná závierka za r. 2005
Výročná správa za r. 2005
Rozhodnutie predstavenstva
Zápis č .08/2004 zo zasadnutia predstavenstva
Výpis zo zápisu zo zasadnutia predstavenstva
Podpisový vzor Romana Faltysa- vedúceho organizačnej zložky
Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Podpisový vzor Stanislava Kubánika
Zakladateľská listina
Dodatok č.12
Dodatok č.11
Výpis z OR Mestského súdu v Prahe
Stanovy spoločnosti
Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice
Dodatky č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
Poverenie konať pre Ing. Milan Rafay
Podpisový vzor Ing. Milan Rafay
Účtovná závierka za rok 2001
Zápis z mimoriadného jednania predstavenstva
Rozhodnutie ministra strojárstva a elektrotechniky ČR
Notársku zápisnicu N 66/02, Nz 61/02
Notársku zápisnicu N 65/02, Nz 60/02 - dodatok č. 9