DREVO STAVBA, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21503/R
- Dátum vzniku
- 31.03.1995
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kovoobrábanie (od 8.12.2005 do 22.5.2014)
-
zámočníctvo (od 8.12.2005 do 22.5.2014)
-
výroba ostatných výrobkov z dreva (od 8.12.2005 do 22.5.2014)
-
prieskum trhu (od 8.12.2005 do 22.5.2014)
-
reklamné činnosti (od 8.12.2005 do 22.5.2014)
-
montáž a opravy technologických zariadení, oceľových konštrukcií (od 31.8.1998 do 22.5.2014)
-
zváracie práce (od 31.8.1998 do 22.5.2014)
-
demolácia a zemné práce (od 21.11.1997 do 22.5.2014)
-
prípravné práce pre stavbu (od 21.11.1997 do 22.5.2014)
-
prekládka, montáž, rekonštrukcia, servis a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení jednotnej telekomunikačnej siete (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kabelových vedení a súborov (od 28.7.1997 do 22.5.2014)
-
vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. (od 25.10.1996 do 22.5.2014)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.1995 do 22.5.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.1995 do 22.5.2014)
-
podnikateľské poradenstvo (od 31.3.1995 do 22.5.2014)
-
obchodné poradenstvo (od 31.3.1995 do 22.5.2014)
-
nákup, predaj a sprostredkovanie dodávok stavebných a montážnych prác, projektov pre servis a investičnú výstavbu (od 31.3.1995 do 22.5.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/41/2013-23 zo dňa 08.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa17.12.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť DREVO STAVBA, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 1029/32, Partizánske, IČO 34 119 019 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 21503/R.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie konateľa
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Zápisnica z VZ 08.12.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Vladimír Miklas
-
Zápisnica z VZ 31.10.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Bielik, Milan Baboľ a Peter Tvaroška na Vladimír Miklas
-
Osvedčenie o dedičstve z 11.4.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z 1. Beáta Karabová na 2. Ing. Ján Bielik, 3. Milan Baboľ zo dňa 4.9.2008
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 4.9.2008
-
Zápisnica z VZ 25.06.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Zmluva o prevode obchodného podielu
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľov
-
Sprievodný list
-
Účtovná závierka r. 04
-
Zápisnica č. 1/2004 z VZ
-
Účtovná závierka k 31.12.2003
-
sprievodný list
-
úz Sz
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024