V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
Predmety činnosti
vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.11.2003)
analytická činnosť v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti. (od 21.11.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 12.9.1996)
prenájom priemyselného tovaru (od 12.9.1996)
prenájom motorových vozidiel (od 12.9.1996)
výroba športového tovaru a hračiek v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.1996)
reklamná a propagačná činnosť (od 12.9.1996)
kresličské práce (od 12.9.1996)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.1996)
zobraziť ukončené
konštrukčné práce v strojárstve (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
výroba, opravy ostatných motoravých dopravných prostriedkov (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
oprava motorových vozidiel (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
stavba strojov s mechanickým pohonom (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
zámočníctvo (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
výroba nástrojov (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
kovoobrábanie (od 12.9.1996 do 20.11.2003)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel (od 12.9.1996 do 9.3.1998)
Mgr. Ján Lazar
Wilsonova 2
81107 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 27.05.2009
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Mestského súdu Bratislava III zo dňa 10.10.2023 sp. zn. B1-3K/58/2009 - 275, ktoré nadbudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.10.2023 odvoláva : JUDr. Martin Sečanský, Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/58/2009, 1109245484 zo dňa 27.1.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vydavateľstvo detských časopisov, s. r. o. , Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO : 35 698 152. Za predbežného správcu bol ustanovený JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, značka správcu : S 1206.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2009.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2008.
Emil Mucha, deň zániku funkcie: 07.07.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2003, notárska zápisnica č. N 169/2003, NZ 56221/2003 zo dňa 07.07.2003.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2002, Nz 140/2002 zo dňa 24.4.2002. Ing. Martin Straško, deň zániku funkcie 24.4.2002.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve v úplnom znení osvedčený v notárskej zápisnici N 251/2002, Nz 247/2002 spísanej dňa 18.3.2002 notárom JUDr. Hrušovskou. Funkcia konateľov A. Trebichovskej a Ing. M. Trebichovského sa končí dňom 18.3.2002.
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.1997. Stary spis: S.r.o. 18667
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.6.1996 v zmysle ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18667
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2