Toggle navigation
Prehľad
Podrobnosti spoločnosti
Udalosti
Podlžnosti, zálohy
Likvidácie, konkurzy, exekúcie
Súdne rozhodnutia
Informácie o DPH
Firmy
Osoby
Cenník
Kontakt
GDPR
Registrácia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prehľad
Podrobnosti
spoločnosti
Udalosti
Podlžnosti,
zálohy
Likvidácie, konkurzy,
exekúcie
Súdne
rozhodnutia
Informácie
o DPH
Správa a servis bytov, s r.o.
- Podrobnosti
Demo
Cenník
×
Modal title
One fine body…
Vložka číslo
12030/B
Dátum vzniku
24.10.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
(od 3.7.2008)
sprostredkovanie v oblasti služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
(od 24.10.1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
(od 24.10.1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve - s výnimkou výkonu stavebného - technického dozoru
(od 24.10.1996)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
(od 24.10.1996)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
(od 24.10.1996)
vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
(od 24.10.1996)
kúpa stavebných materiálov, spotrebného a priemyselného tovaru za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
(od 24.10.1996)
kúpa stavebných materiálov, spotrebného a priemyselného tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(od 24.10.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
(od 24.10.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
(od 24.10.1996)
sprostredkovanie obchodu
(od 24.10.1996)
Spoločníci
SEUS, a. s.
Magnetová 11
83104 Bratislava
Slovensko
Výška vkladov
SEUS, a. s.
Vklad: 6 970,72 €
Splatené: 6 970,72 €
Štatutárny orgán
konatelia:
Aleš Fuksa
Labská 221/3
62500 Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2009
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2009.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2008.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2006. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.05.2006.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.11.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.11.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 9. 1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 až 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 18994
Uložené listiny
Rozhodnutie konateľa spoločnosti, 05.06.2007
Podpisový vzor, Rastislav Vasil, 20.6.2008
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/26104-2, 11.6.2008
Dodatok č. 3 spoločenskej zmluvy, 20.6.2008
Dátum aktualizácie
30.06.2024