PROGAZ s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 13995/B
- Dátum vzniku
- 20.02.1997
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 20.2.1997)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 20.2.1997)
-
vydavateľská činnosť (od 20.2.1997)
-
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov (od 20.2.1997)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 20.2.1997)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.2.1997)
-
reklamná činnosť (od 20.2.1997)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Márk Lőrinc Sorecz
Keleti Károly utca 23
01024 Budapest
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.05.2014
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2014.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012.
- Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného TV Reality, s. r. o. na PROGAZ s. r. o.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002.
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.2.1998. Zmena obchodného mena z VTV Reality, s.r.o. na TV Reality, s.r.o. Starý spis: S.r.o. 20997
- Notárska zápisnica zo dňa 22. 8. 1997 pod č. N 262/97, Nz 222/97 napísaná JUDr. Miriam Bukovčákovou. Notárska zápisnica zo dňa 26. 11. 1997 pod č. N 364/97, Nz 348/97 napísaná JUDr. Romanom Blahom. Starý spis: S.r.o. 20997
- Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.1.1997 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 20997
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2014
-
Podpisový vzor - Márk Lörinc Soresz
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka 2011
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia, Prezenčná listina, 7.1.2012
-
Zakladateľská listina, 17.1.2012
-
Účtovná zavierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2002
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 30.3.05
-
Účtovná závierka za rok 2003
-
Podpisový vzor - Judita Gazdíková
-
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.12.2002
-
Spoločenská zmluva z 30.12.2002
-
Účtovná závierka za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 29.06.2024