AC Profin spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 16372/B
- Dátum vzniku
- 07.01.1998
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
vedenie účtovníctva (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
usporadúvanie vzdelavácích podujatí, konferencií, veľtrhov a školení (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
prieskum trhu (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
reklamná činnosť (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
factoring-forfaiting,mimo vymáhania pohľadávok súdnou cestou (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
-
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 7.1.1998 do 8.12.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia a zo dňa 02.12.2011 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti AC Profin spol. s r.o., so sídlom Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO : 35 736 755 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 16372/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 209/2011, Nz 50140/2011, NCRls 51274/2011 zo dňa 02.12.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť DrevMix Group spol. s r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO : 46 208 518 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti AC Profin spol. s r.o., so sídlom Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO : 35 736 755. Obchodná spoločnosť AC Profin spol. s r.o., so sídlom Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO : 35 736 755 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 16372/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
účtovná závierka 2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Účtovná závierka za rok 2003.
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2004.
-
Spoločenská zmluva.
-
Podpisový vzor - Ing. Ivana Senešiová, Ing. Peter Gurský, Ing. Andrea Dovhunová.
-
Účtovná závierka za rok 2001.
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2002.
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024
- Domény
-