Kaskáda, družstvo - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 320/B
- Dátum vzniku
- 16.04.1998
- Predmety činnosti
-
-
technicko-organizačné zabezpečenie výstavby bytových a občianskych stavieb (od 16.4.1998)
-
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve (od 16.4.1998)
-
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (od 16.4.1998)
-
prenájom nehnuteľností s pokytovaním doplnkových služieb (od 16.4.1998)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 16.4.1998)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 16.4.1998)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 16.4.1998 do 11.3.2003)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.4.1998 do 11.3.2003)
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing.arch. Dušan Ferianc
Panenská 30
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 05.12.2002
Názov funkcie: predseda
-
Ing. Ivan Štefánik
Panenská 30
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 05.12.2002
Názov funkcie: člen predstavenstva
-
MUDr. Roman Klučka
Panenská 30
81103 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 20.02.2003
Názov funkcie: člen predstavenstva
-
Laura Frankendorferová
Gercenova 27
85101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 27.03.2007
Názov funkcie: člen predstavenstva
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 23.11.2021 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z. bol dňa 10.03.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32CbR/18/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
- Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.12.2002. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 20.2.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. arch. P. Beňušku, Ing.arch. D. Ferianca, Ing. arch. R. Hájeka sa končí dňom 5.12.2002.
- Notárska zápisnica č. N 73/98, Nz 72/98 napísaná dňa 6.4.1998 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou osvedčujúcej priebeh ustanovujúcej schôdze družstva v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 2392
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Súvaha a výkaz za rok 2010
-
Súvaha a výkaz za rok 2007
-
Súvaha a výkaz za rok 2006
-
Súvaha a výkaz za rok 2005
-
Súvaha a výkaz za rok 2004
-
zápisnica zo zasadnutia čl. schôdze družstva zo dňa 27.03.2007
-
zoznam účastníkov schôdze zo dňa 27.03.2007
-
pozvánky na čl. schôdzu zo dňa 15.03.2007 pre 5 účastníkov
-
dohoda o prevode členských práv zodňa 27.03.2007
-
podpisový vzor - Laura Frankendorferová
-
Úplné znenie stanov družstva z 20.2.2003
-
Osvedčenie o podpise - Ing. arch. Dušan Ferianc, Ing. Ivan Štefánik
-
Zápisnica z členskej schôdze z 5.12.2002
-
Zápisnica z členskej schôdze z 20.2.2006
-
Podpisové vzory - JUDr. Peter Volko, MUDr. Roman Klučka
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024