prenájom elektronických zariadení (od 6.8.2003 do 30.8.2010)
výroba, inštalácia a údržba elektronických zariadení (od 13.8.1999 do 30.8.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti informačnej technológie (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
prieskum trhu (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
poskytovanie software-hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
automatizované spracovanie dát (od 12.6.1998 do 30.8.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2010 o zrušení spoločnosti Sun Microsystems Slovakia, s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, IČO : 35 748 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 17460/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Oracle Slovensko spol. s r. o., so sídlom Galvaniho Business center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO : 35 690 721, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 11027/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 831/2010 Nz 22554/2010 dňa 23.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Sun Microsystems Slovakia, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Uložené listiny
Notárska zápisnica N 831/2010, 23.06.2010
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 23.06.2010
Úplné znneie zakladateľskej listiny z 31.05.2010
Plnomocenstvo
Rozhodnutie jediného spoločníka z 9.3.2010
Podpisový vzor - Ing. Maroš Herda
rozhodnutie jedineho spolocnika
rozhodnutie jediného spoločníka -menovanie nového konateľa
rozhodnutie jediného spoločníka - vzdanie sa funkcie
podpisový vzor konateľa
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2008
Plná moc - JUDr. Tomáš Borec zo dňa 12.03.2008
Podpisový vzor - Wolg Frenkel
Podpisový vzor konateľa - Wolfgang Engels
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 27.04.2008
účtovná závierka k 30.06. 2006
výročná správa za rok 2005
správa nezávislého audítora za rok 2005 zo dňa 17.05.2006
účtovná závierka za rok 2005
výročná správa za rok 2006
správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 23.08.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka z 11.4.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka
Podpisový vzor - Ing. Juraj Taptič
Podpisový vzor a akceptačná listina - Martin Husár, Georg Silber
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.10.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka z 31.7.2006
Podpisový vzor konateľa a akcepčná listina - Dipl. Ing. Bernhard Isemann.
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.1.2006
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.1.2006
Výročná správa za rok 2004
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2004
Účtovná zhávierka za rok 2003
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19,10,2004
správa audítora, výročná správa a účtovná závierka za rok 2002
notárska zápisnica N 504/02, Nz 494/02 zo dňa 20.12.2002