STAVALEX spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18276/B
- Dátum vzniku
- 09.12.1998
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
záložňa (od 17.7.2008 do 4.8.2016)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 17.7.2008 do 4.8.2016)
-
kvetinárstvo - predaj kvetov (od 12.10.2006 do 4.8.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
prenájom motorových vozidiel (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
prieskum trhu (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
kancelárske a administratívne služby (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) (od 17.12.2002 do 4.8.2016)
-
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 9.12.1998 do 4.8.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť STAVALEX spol. s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie 32CbR/141/2014, zo dňa 26.4.2016
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/24386-2, 28.5.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/22172-2, 15.5.2008
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 3.7.2007
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 2.7.2007
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 10.10.2005
-
Spoločenská zmluva z dňa 12.10.2005
-
Dodatok č. 2 z dňa 11.10.2005
-
Spoločenská zmluva zo dňa 20.11.1998
-
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2002
-
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2002
-
Podpisové vzory Alexander Pöthe, Peter Hamar
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024