Písomné právne úkony v mene spoločnosti v plnom rozsahu podpisujú samostatne konatelia spoločnosti.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
Predmety činnosti
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (od 16.11.2000)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení (od 16.11.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 16.11.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 15.4.1999)
zobraziť ukončené
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 15.4.1999 do 15.11.2000)
Ing. Aleš Procházka
Slovanská 998
56002 Česká Třebová
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2011
Jaroslav Procházka
Slovanská 998
56002 Česká Třebová
Česká republika
Vznik funkcie: 14.11.2007
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.11.2008.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2007.
Zápisnica č. 3/2004 z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2004. Miroslava Ivicová, funkcia konateľa od 28.04.2004 do 06.09.2004.
Zápisnica č. 1/2004 z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa.Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 212/2004, Nz 36308/2004 spísanej dňa 28.4.2004.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2003. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.04.2003.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.2002. Dodatok č. 2 zo dňa 7.5.2002 k spoločenskej zmluve.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4.2000.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 4.3.1999 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. znak. č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisou.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Rozhodnutie jediného spoločníka
Vyhlásenie
Účtovná závierka k 31.12.2009
Zakladateľská listina
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
Účtovná závierka k 31.12.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.11.2008
Dodatok k spoločenskej zmluve a zároveň úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.11.2008
Účtovná závierka za rok 2007, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.4.2008
Rozhddnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 14.11.2007
Zakladasteľská listina spoločnosti zo dňa 15.11.2007
Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Jaroslav Procházka , Ing. Zdeněk Němec zo dňa 14.11.2007
Účtovná závierka za rok 2006 a zápisnica z valného zhromaždenia
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.4.2006
Účtovná závierka za rok 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.4.2005
Účtovná závierka za rok 2004
Notárska zápisnica N 536/2004 Nz 88069/2004 zo dňa 08.12.2004
Podpisový vzor konateľa - Pavel Mikulecký zo dňa 08.12.2004
Zápisnica č. 3/2004 zo dňa 06.09.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2004
Účtovná závierka za rok 2003.
Zápisnica č. 1 /2004 zo dňa 28.04.2004, prezenčná listina
Vzorový podpis konateľov - Martin Hetflejš , Miroslava Ivicová zo dňa 28.04.2004
Notárska zápisnica N 212/2004 Nz 36308/2004 zo dňa 28.04.2004
Zápisnica č.1/2003 zo dňa 23.04.2003
Dodatok č. 3 zo dňa 23.04.2003
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 23.04.2003
prezentačná listina zo dňa 23.4.2003
dodatok č.3 zo dňa 23.4.2003
spoločenská zmluva zo dňa 23.4.2003
podpisový vzor zo dňa 23.7.2002 Ing. Vladimír Vlček