V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
Predmety činnosti
administratívne práce (od 29.6.1999)
organizovanie seminárov a recepcií (od 29.6.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu (od 29.6.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 29.6.1999)
sprostredkovateľská činnosť (od 29.6.1999)
propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.6.1999)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-zabezpečovanie administratívnych prác a drobného občerstvenia (od 29.6.1999)
pohostinská činnosť (od 29.6.1999)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii (od 29.6.1999)
závodné stravovanie (od 29.6.1999)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám resp. poskytovanie doplnkových služieb (od 29.6.1999)
Spoločníci
Viktor Vörös
Pásztor útca 33
06114 Bugácpusztaház
Maďarsko
Výška vkladov
Viktor Vörös
Vklad: 9 960,00 €
Splatené: 9 960,00 €
Štatutárny orgán
konateľ:
Tibor Janík
Fučíkova 94/84
92521 Sládkovičovo
Slovensko
Vznik funkcie: 24.11.2014
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2014.
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.04.2014 v opravenom znení zo dňa 01.05.2014.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2014.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.10.2002. Igor Smolen, deň zániku funkcie: 2.10.2002.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 4.10.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a vymenovaní konateľa. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.2001.
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania spoločnosti a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 24.10.2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.4.2001.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.5.1999 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B + RESTAURANT CENTRE, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 702 303 v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
Uložené listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka,
Podpisový vzor, Mgr. Petra Králiková
Oprava k Rozhodnutiu jediného spoločníka,
zl.zep
rozh spol.zep
mvz.zep
vyhlasenie spolocnika ku konaniu 55040/2014.zep
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 2/10/02
Úplné znenie - Valné zhromaždenie - Spoločenská zmluva
Dodatok k spoločenskej zmluve
Podpisové vzory: Ľubomír Kolárik a František Jánoška.