ONAJ s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22899/V
- Dátum vzniku
- 04.08.1999
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2008)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2008)
-
organizačné poradenstvo a analytická činnosť (od 31.10.2008)
-
administratívne práce (od 31.10.2008)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2008)
-
poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2008)
-
nezávislé zisťovanie pravosti identifikačných znakov motorových vozidiel a súvisiacej dokumentácie (od 31.10.2008)
-
prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií (od 31.10.2008)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.10.2008)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 31.10.2008)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 31.10.2008)
-
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby (od 31.10.2008)
-
prevádzkovanie športových zariadení (od 31.10.2008)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 31.10.2008)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 31.10.2008)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach (od 31.10.2008)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
organizačné poradenstvo a analytická činnosť (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
administratívne práce (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
nezávislé zisťovanie pravosti identifikačných znakov motorových vozidiel a súvisiacej dokumentácie (od 1.9.2006 do 30.10.2008)
-
prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. b, body 1 až 7 Z.č. 379/1997 Z.z. (od 4.8.1999 do 31.8.2006)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ľubomír Méčeš
Prešovská 63/31
04431 Družstevná pri Hornáde
Slovensko
Vznik funkcie: 23.02.2011
-
Miroslav Mačo
Hrebendova 28
04001 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 23.02.2011
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2008. Zmena obchodného mena, pôvodné CREDIT - A.P., s.r.o. .
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 7. 8. 2000, na ktorom bol odvolaný konateľ spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 24. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.5.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Spoločenská zmluva
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zápis z valného zhromaždenia
-
účtovná závierka 2006
-
účtovná závierka 2007,Vyhlásnie
-
účtovná závierka 2008,Vyhlásenie
-
Valné zhromaždenie spoločníkov
-
zápis z valného zhromaždenia
-
spoločenská zmluva
-
živnostenské listy-č. OŽP-A/2008/32338-2 až 10
-
Účtovná závierka 2005
-
Rozhodnutie o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
-
zápisnica z valného zhromaždenia
-
živnostenský list č. OŽP -A/2006/33895-2/CR1
-
účtovná závierka 2003
-
Podpisový vzor JUDr. Pavel Lalík
-
Zápisnica z valného zhromaždenia
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024