maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
reklamná činnosť (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
nákup a predaj osív, sadív, kvetín, zeleniny, ovocia a strukovín, technických plodín, škôlkárskych ovocných a okrasných výpestkov drevín, sadiva zemiakov (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
baliarenská činnosť (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 6.8.2001 do 30.12.2010)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
reklamná činnosť (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
nákup a predaj osív, sadív, kvetín, zeleniny, ovocia a strukovín, technických plodín, škôlkárskych ovocných a okresných výpestkov drevín, sadiva zemiakov (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
baliarenská činnosť (od 19.9.2000 do 5.8.2001)
Uložené listiny
Zápisnica z MVZ 20.12.2010
Konečná správa likvidátora
Účtovná závierka k 30.11.2010
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Zápisnica z MVZ
Podpisový vzor likvidátora Ing. Jan Oliva
Rozhodnutie konateľa
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Vyhlásenie
Účtovná závierka k 31.12.2008
Zápisnica z VZ 26.03.2008
Účtovná závierka k 31.12.2007
Zápisnica z VZ 26.03.2007
Účtovná závierka k 31.12.2006
Podpisový vzor - Ing. Jan Oliva
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2006
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.9.2006
Účtovná závierka k 31.12.2005
účtovná závierka k 31.12.2004
výročná správa
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2004
Podpisový vzor - Ing. Paula Szijjartová
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.11.2004
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2004
výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
Účtovná závierka za rok 2002
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
Rozhodnutie jediného spoločníka z 17.10.2002
Dodatok č. 3 k SZ
Splnomocnenie pre Ing. Jána Olivu
Výpis z OR vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 2490