Synovate spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 23126/B
- Dátum vzniku
- 20.12.2000
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
zhromažďovanie marketingových operácií, analýzy trhu a verejnej mienky - konzultačná činnosť v tejto oblasti (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
akvizičná činnosť (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
faktoring a forfaiting (vrátane odkupovania peňažných pohľadávok) (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
poradenstvo v oblasti všeobecných vzdelávacích aktivít (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
výskum v oblasti prírodných vied (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
-
poradenstvo v predmete podnikania (od 20.12.2000 do 10.7.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 216/2013, NZ 21338/2013, NCRls 21769/2013 zo dňa 25.6.2013 sa obchodná spoločnosť Synovate, spol. s r.o. Dunajská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 802 685, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 23126/B vymazuje z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie
-
Účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie jediného spoločníka
-
Uplne znenie ZL
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie Jediného spoločníka
-
Znalecký posudok
-
Účtovná závierka za rok 2003
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Prezenčná listina
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľa
-
podpisový vzor - Krzysztof Tomasz Latka
-
úplné znenie zakladateľskej listiny 12.10.2009
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 2.4.2009
-
Podpisový vzor - Thedoros Papandreou
-
Podpisový vzor konateľa - George Christodoulides
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26.10.2006
-
Podpisový vzor - Antje van Essen
-
Plná moc z dňa 30.5.2005
-
Plná moc zo dňa 10.5.2005
-
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 2.6.2005
-
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 11.7.2003
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.7.2003
-
Podpisový vzor prokuristu - Ľubomír Homola
-
Podpisový vzor prokuristu - Miroslava Valentová
-
Účtovná závierka za rok 2001
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.12.2002
-
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka - N 510/2002, Nz 484/2002 zo dňa 10.12.2002
-
Zvláštna plná moc
-
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 9.7.2002
-
Podpisový vzor - Andrew James Dalziel
-
Plná moc zo dňa 14.6.2002
- Dátum aktualizácie
- 28.08.2024