LEŠDOM, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24273/B
- Dátum vzniku
- 11.06.2001
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
-
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 11.6.2001 do 29.9.2004)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2003 sa so spoločnosťou zlúčila spoločnosť IMMORENT Slovensko s.r.o., Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35 734 507, tak že táto spoločnosť prevzala všetky práva, povinnosti, majetok a záväzky spoločnosti LEŠDOM, s.r.o. Dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra prechádza na spoločnosť ako na právneho nástupcu spoločnosť IMMORENT Slovensko s.r.o súbor obchodného majetku a záväzkov - imanie zanikajúcej spoločnosti. Súhlas Daňového úradu BA I zo dňa 6.2.2004 číslo 600/232/30390/04 s výmazom z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Z obchodného registra spoločnosť LEŠDOM, s.r.o Nám. SNP 1, Bratislava, IČO: 35 813 806 zapísaná v odd. Sro v vložke č. 24273/B v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica č. N 765/03, 18.12.2003, osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka
-
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2003
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.2.2003
-
Podpisový vzor - Ing. Peter Malík
-
Audítorská správa o účtovnej závierke k 31.12.2001
-
Plnomocenstvo udelené Mgr. Sylvie Szabó z 29.1.2002
-
Notárska zápisnica Nz 72/02
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.7.2002
-
Plnomocenstvo z 19.7.2002
-
Podpisové vzory - Mag. Harald Trinkl, Ing. Jozef Foltýn, Mgr. Ladislav Mihalovič
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024