prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie, demolačné práce bez použitia výbušnín (od 7.10.2003 do 20.6.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.10.2003 do 20.6.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
sprostredkovateľská činnosť (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
pordenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a výpočtovej techniky (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebnictve (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
spracovanie prírodného kameňa (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
výroba umelého kameňa (od 18.10.2001 do 20.6.2013)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.04.2013 pod č. 34CbR/261/2011, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť STONS a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť STONS a.s., so sídlom Mlynské luhy 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 822 635, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 2840/B.
Uložené listiny
Uznesenie 34CbR/261/2011 zo dňa 17.4.2013
Výročná správa za rok 2003
Účtovná závierka za rok 2003
Notárska zápisnica N 673/2003, Nz 76349/2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2003
Podpisové vzory členov predstavenstva - Václav Noska, Andrej Földes, Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Podpisové vzory členov dozornej rady - Ing. Viliam Koller, JUDr. Peter Lenko, Igor Marko