OHS Factoring s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29172/B
- Dátum vzniku
- 07.07.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
organizovanie dobrovoľných dražieb (od 30.6.2005 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
automatizované spracovanie dát (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
administratívne práce (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
organizovanie kultúrnych a športových podujatí (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
organizovanie kurzov a školení (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
prenájom strojov a zariadení (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
prenájom automobilov (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
upratovacie práce (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
prípravné práce pre stavbu - demolácie a búracie práce bez použitia výbušnín (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
maliarske a natieračské práce (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 7.7.2003 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 32CbR/391/2017 zo dňa 04.08.2021
-
Zápisnica z Valného zhromaždenia, 27.3.2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti, 27.3.2007
-
Vyhlásenie spoločníka, že nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach a podpisový vzor spoločníka, Jaroslav Laca, 27.03.2007
-
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA, Štefan Sátor, 22.01.2007
-
Zakladateľská listina spoločnosti, 23.01.2007
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, 22.01.2007
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Koncesná listina zo dňa 8.6.2005
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.6.2005
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 2.6.2005
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, 15.4.2005
-
PODPISOVÝ VZOR PROKURISTU, JUDr. Peter Grom, 15.4.2005
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 27.4.2005
-
Spoločenská zmluva z 13.6.2003
-
Podpisové vzory Daniel Havel, Marian Strelecký
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024