Agronavigátor, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 15391/N
- Dátum vzniku
- 28.08.2003
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.
- Predmety činnosti
-
-
Administrative služby (od 12.12.2019)
-
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m (od 12.12.2019)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 30.7.2015)
-
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 30.7.2015)
-
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 30.7.2015)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 30.7.2015)
-
poľnohospodárstvo, rastlinná a živočíšna výroba (od 30.7.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.8.2003)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.8.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.8.2003)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.8.2003)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 28.8.2003)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 28.8.2003)
-
reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo (od 28.8.2003)
-
prieskum trhu (od 28.8.2003)
-
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (od 28.8.2003)
-
organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (od 28.8.2003)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 28.8.2003)
-
leasingová činnosť (od 28.8.2003)
-
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 28.8.2003)
-
vedenie účtovníctva (od 28.8.2003)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 28.8.2003)
-
faktoring a forfaiting (od 28.8.2003)
-
poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu - internetova čitáreň (od 28.8.2003)
-
podnikateľské poradenstvo (od 28.8.2003)
-
opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (od 28.8.2003)
-
predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov (od 28.8.2003)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 28.8.2003)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 28.8.2003)
-
prevádzkovanie sauny, krytého bazéna a tenisového kurtu (od 28.8.2003)
-
maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 28.8.2003)
-
maloobchodný predaj olejov, čistiacich prostriedkov a mazadiel (od 28.8.2003)
-
predaj autosúčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá (od 28.8.2003)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Mikuláš Bíro
Lužná 3737/12
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 02.11.2022
-
Peter Krasznica
Kuzmányho 816/19
93601 Šahy
Slovensko
Vznik funkcie: 28.08.2003
-
László Petrežil
81
99110 Veľká Ves nad Ipľom
Slovensko
Vznik funkcie: 15.11.2019
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.10.2014 o zlúčení spoločnosti MICROBA, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie č. 17, PSČ: 936 01 Šahy, , IČO: 36 546 062 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13076/N so spoločnosťou Agronavigátor, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie č. 21, PSČ: 936 01 Šahy, IČO: 35 865 024 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15391/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 30.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 882/2014, Nz 41433/2014, NCRls 42230/2014 sa obchodná spoločnosť Agronavigátor, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie č. 21, PSČ: 936 01 Šahy, IČO: 35 865 024 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15391/N, stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MICROBA, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie č. 17, PSČ: 936 01 Šahy, IČO: 36 546 062 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13076/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 04.12.2014.
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.2004, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19.8.2003, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Spoločenská zmluva Agronavigátor2022.asice
-
Súhlas+podp.vzor
-
Rozhodnutie Agronavigátor2022.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
-
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti a podpsiový vzor.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
-
Zápisnica z valného zhromaždenia
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor konateľa
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Zápisnica z VZ
-
SZ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Rozhodnutie o premene
-
spoločenská zmluva z 24.8.2004
-
Podpisové vzory - Peter Brestovský, Peter Krasznica
-
Spoločenská zmluva z 19.8.2003
- Dátum aktualizácie
- 29.09.2024
- Domény
-