Commerce, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3184/B
- Dátum vzniku
- 23.09.2003
- Konanie menom spoločnosti
- Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám vo všetkých veciach predstavenstvo a to buď predseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 14.10.2020)
-
oprava osobných potrieb pre domácnosť (od 14.10.2020)
-
administratívne služby (od 14.10.2020)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 14.10.2020)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov zísakných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 14.10.2020)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 5.5.2009)
-
vedenie účtovníctva (od 23.2.2005)
-
správa a administrácia počítačových sietí a systémov (od 23.2.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 23.2.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 23.2.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 23.2.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach do 10 lôžok (od 23.2.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti propagácie, obchodu, reklamy a služieb (od 23.9.2003)
-
poskytovanie softweru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi (od 23.9.2003)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 23.9.2003)
-
lektorská, vzdelávacia a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
usporadúvanie seminárov, výstav, kongresov a konferencií - konferenčný servis v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
organizačné a ekonomické poradenstvo (od 23.9.2003)
-
faktoring a forfaiting (od 23.9.2003)
-
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, strojov a nástrojov, výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektrických zariadení na spracovanie údajov a iného tovaru (od 23.9.2003)
-
nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel, autodoplnkov, autopríslušenstva a náhradných dielov (od 23.9.2003)
-
automatizované spracovanie dát (od 23.9.2003)
-
výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
čistenie budov a upratovacie práce (od 23.9.2003)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 23.9.2003)
-
finančný, operatívny leasing a leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov (od 23.9.2003)
-
reprezentácia zahraničných firiem v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 23.9.2003)
-
zobraziť ukončené
-
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom v znení neskorších predpisov (od 21.7.2005 do 20.11.2019)
-
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva (od 23.2.2005 do 20.11.2019)
-
preprava zbraní (od 23.2.2005 do 20.11.2019)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: kmeňové
-
Hodnota: 332,00 €
-
Počet: 500
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 05.05.2009
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing. Tomáš Žiak
Semenárska 6
85110 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 22.08.2019
Názov funkcie: predseda predstavenstva
- Dozorná rada
-
-
Ingrid Schatzová
Björnsonova 11
81105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 22.08.2019
-
Martin Minarovič
Topoľčianska 25
85105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 22.08.2019
-
Oľga Žiaková
Kožušnícka 13
85110 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 22.08.2019
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Notárska zápisnica N 96/2009, Nz 12041/2009, NCRls 12183/2009 zo dňa 16.4.2009.
- Notárska zápisnica č.N 91/2005, Nz 14824/2005, NCRls 14628/2005 zo dňa 8.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
- Notárska zápisnica N 3104/2004, Nz 75635/2004 napísaná dňa 14.10.2004 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 1.000.000 Sk na 5.000.000 Sk a zmene stanov.
- Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou do notárskej zápisnice č. N 288/2003, Nz 58639/2002 dňa 11.7.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 3.9.2003 - N 359/2003, Nz 76470/2003 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 11.7.2003 spísaným do notárskej zápisnice č. N 289/2003, Nz 58643/2003 v znení zmeny zo dňa 3.9.2003 - N 360/2003, Nz 76482/20003, v zmysle §§ 56 - 75a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
účovná závierka za rok 2009
-
účovná závierka za rok 2010
-
účovná závierka za rok 2011
-
účovná závierka za rok 2012
-
Plnomocenstvo pre spoločnosť Kutan s.r.o zo dňa 16.4.2009
-
Úplné znenie stanov zo dňa 9.5.2009
-
Výročná správa za rok 2008
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor člen predstavenstva
-
Podpisový vzor predseda dozornej rady
-
Zápisnica z MVZ zo dňa 22. 09. 2008
-
Prezenčná listina z MVZ z 22. 09. 2008
-
Zápisnica z MVZ z 16. 04. 2009
-
výročná správa, audítorská správa 2007
-
Výročná správa za roky 2005
-
Výročná správa za rok 2006
-
Výročná správa za rok 2004
-
Audítorská správa z audítorského overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
-
Správa nezávislého audítora zo dňa 7.4.2005
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Notárska zápisnica N 91/2005, Nz 14824/2005, NCRls 14628/2005
-
Výročná správa za rok 2003
-
Správa nezávislého audítora za rok 2003
-
Notárska zápisnica N 3104/2004, Nz 75635/2004
-
notárska zápisnica N 288/2003 Nz 58639/2003 zo dňa 11.07.2003
-
notárska zápisnica N 289/2003 Nz 58643/2003, stanovy zo dňa 11.07.2003
-
notárska zápisnica N 360/2003 Nz 76482/2003, stanovy zo dňa 03.09.2003
-
podpisový vzor - Tibor Frniak, Ing. Peter Hummel, Martin Kysela, Ing. Štefan Žiak, Tomáš Žiak
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024
- Domény
-