DIGITAL CABLE, k.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 541/B
- Dátum vzniku
- 08.07.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
prenájom motorových vozidiel (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
vedenie účtovníctva (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
činnosť účtovných poradcov (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
faktoring a forfaiting, okrem vymáhania pohľadávok (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích podujatí, školení a konferencií (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
-
skladovanie, s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu (od 8.7.2004 do 1.10.2008)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 36/CbR/76/2008, Sr 541/B, zo dňa 10.9.2008, právoplatné dňa 16.9.2008, ktorým bola zrušená obchodná spoločnosť DIGITAL CABLE, k.s., Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 35 892 447, zapísaná v odd. Sr vo vložke 541/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť DIGITAL CABLE, k.s., Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 35 892 447, zapísaná v odd. Sr vo vložke 541/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Súvaha a výkaz za rok 2006, uznesenie VZ zo dňa 6.7.2007
-
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005
-
Súvaha a výkaz za rok 2005, uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 1.11.2005.
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2005
-
Listina štatutárneho orgánu - Wolfgang Bändl zo dňa 14.6.2005
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.6.2005
-
Listina štatutárneho orgánu - Ing. Miroslav Bednár
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.8.2004
-
Spoločenská zmluva z 21.6.2004
-
Vyhlásenie správcu vkladov z 21.6.2003
-
Živnostenský list č. Žo-2004/04343/1/Z48 zo dňa 25.6.2004
- Dátum aktualizácie
- 06.08.2024