ORFELIN SK s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 17264/R
- Dátum vzniku
- 09.10.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
organizovanie kurzov a školení (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
automatizované spracovanie údajov (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 9.10.2004 do 2.1.2013)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/48/2011-23 zo dňa 26. septembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2012, súd zrušil obchodnú spoločnosť bez likvidácie.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Trenčín č.k. 29CbR/48/2011-23
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2006
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.9.2006
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
úplné znenie zakladateľskej listiny z 1.7.2005
-
zápis z rozhodnutia jediného spoločníka z 1.7.2005
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.11.2004
-
Zakladateľská zmluva zo dňa 4.11.2004
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.11.2004
-
Zakladteľská listina zo dňa 23.9.2004
-
Živnostenský list zo dňa 4.10.2004
-
Podpisový vzor - Zuzana Herichová
-
Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 23.9.2004
- Dátum aktualizácie
- 08.08.2024