TREE s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 33629/B
- Dátum vzniku
- 28.10.2004
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 26.9.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností (od 26.9.2008)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (od 26.9.2008)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.9.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.10.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.10.2004)
-
reklamná činnosť (od 28.10.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.10.2004)
-
prenájom motorových vozidiel (od 28.10.2004)
-
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 28.10.2004)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.10.2004)
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 28.10.2004 do 24.8.2009)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Mgr. Janka Hudecová
Zvončeková 54/c
83106 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 01.01.2015
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2009.
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.9.2008.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2008.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.01.2006. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 26.01.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného VIA TRAVEL, s.r.o. na nové TREE s.r.o.
- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2004 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
plnomocenstvo_TREE.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
-
Podpisový vzor - Mgr. Janka Hudecová zo dňa 13.02.2015
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 14.1.2015
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Súvaha a výkaz za rok 2012
-
zapisnica z VZ
-
podpisovy vzor prokuristu
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
účtovná závierka 2009
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy 4.9.2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.09.2008
-
VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA, 111-27485, 30.7.2008
-
Zápisnica z valného zhromaždenia, 10.9.2008
-
účtovná závierka za rok 2006
-
podpisový vzor - Ing. Igor Kucej, podpisový vzor - Ing. Milan Kopernický
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy 04.08.2008
-
účtovná závierka za rok 2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 18.7.2008
-
Zápisnica z valného zhromaždenia, 22.7.2008
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Zakladateľská listina, 15.10.2004
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADOV o rozsahu splatenia vkladov, 15.10.2004
-
Podpisový vzor, Ing. Anton Beker, 15.10.2004
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024