IRES Slovakia s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 34059/B
- Dátum vzniku
- 08.12.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (činnosť v oblasti nehnuteľností) (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
správa nehnuteľností na základe kontraktu alebo honorára (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
-
management v oblasti stavebníctva (od 8.12.2004 do 11.8.2016)
- Uložené listiny
-
-
2016 - Účtovná závierka - časť 2
-
2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.1.2016
-
Podpisový vzor - Thomas Wolf
-
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účovná závierka k dňu 27.10.2015
-
Zmluva o výkone funkcie likvidátora z dňa 28.10.2015
-
Podpisový vzor 28.10.2015
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z dňa 28.10.2015
-
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.9.2015
-
Zakladateľská listina z 25.9.2015
-
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
-
účtovná závierka k 04/2013, rozhodnutie
-
Podpisový vzor Mag. Benedikt Hartig
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.4.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2012
-
Úplné znenie zaklafateľská listina zo dňa 5.12.2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka od 1/2011 do 4/2011,
-
účovná závierka od 5/2011 do 4/2012
-
plná moc
-
Zakladateľská listina zo dňa 21.05.2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.05.2012
-
Podpisový vzor Bmst.Ing.RALPH BEZJAK zo dňa 21.05.2012
-
Podpisový vzor Dipl.Ing.JAN CHALOUPKA zo dňa 21.05.2012
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
účtovná závierka 2009
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Súvaha a výkaz k 30.6.2009
-
Plnomocenstvo - JUDr. Márii Majerníkovej zo dňa 24.8.2009
-
Notárska zápisnca N 240/2009, Nz 30219/2009, NCRls 30696/2009 z 08.09.2009 - rozhodnutie spoločníkov, plnomocentvo, Návrh zmluvy o zlúčení z 09.07.2009 medzi spoločnosťami IRES Slovakia, s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a Budkova Projektgesellschaft, s.r.o., so sídlom Tomášiková 50/B, 831 04 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť), zakladateľská listina
-
Notárska zápisnca N 242/2009, Nz 30221/2009, NCRls 30705/2009 z 08.09.2009 - Návrh zmluvy o zlúčení z 09.07.2009 medzi spoločnosťami IRES Slovakia, s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a Budkova Projektgesellschaft, s.r.o., so sídlom Tomášiková 50/B, 831 04 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť), zakladateľská listina
-
Notárska zápisnca N 241/2009, Nz 30220/2009, NCRls 30700/2009 z 08.09.2009 - rozhodnutie jediného spoločníka, plnomocentvo, Návrh zmluvy o zlúčení z 09.07.2009 medzi spoločnosťami IRES Slovakia, s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a Budkova Projektgesellschaft, s.r.o., so sídlom Tomášiková 50/B, 831 04 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť), zakladateľská listina
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 08.09.2009
-
ROZHODNUTIE SPOLOČNÍKA, 12.12.2007
-
PODPISOVÝ VZOR, Manfred Kräftner, 12.12.2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.11.2007
-
Plnomocenstvo zo dňa 26.9.2007
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 15.5.2007
-
Podpisový vzor - Karl Keusch
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zápis o rozhodnutiach valného zhromaždenia zo dňa 1.2.06
-
Zmluva uzatvorená s konateľom spoločnosti o výkone jeho funkcie
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 24.11.2004
-
Čestné prehlásenie a podpisový vzor, Chudý, 23.11.2004
-
Čestné prehlásenie a podpisový vzor, Liebsch, 23.11.2004
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2004/08814/2/Z17, 29.11.2004
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 21.12.2004
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 21.12.2004
- Dátum aktualizácie
- 03.10.2024