DEVECOM s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 34315/B
- Dátum vzniku
- 28.12.2004
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú a podpisujú obaja konatelia spoločne a nerozdielne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu (od 24.7.2007)
-
požičiavanie športových potrieb (od 24.7.2007)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 28.12.2004)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.12.2004)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.12.2004)
-
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 28.12.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 28.12.2004)
-
inžinierská činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (od 28.12.2004)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.12.2004)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 28.12.2004)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 28.12.2004)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.12.2004)
-
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (od 28.12.2004)
-
projektovanie pozemných stavieb (od 28.12.2004)
-
výkon činnosti stavebného dozoru (od 28.12.2004)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 28.12.2004)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 28.12.2004)
-
upratovacie služby (od 28.12.2004)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Martin Badal
Prešovská 32
82108 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 28.12.2004
-
Marek Švec
Homolova 8
84102 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 28.12.2004
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.2004 v zmysle ustanovení §§ 105-153 Obchodného zákonníka. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.2004.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
-
Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2011
-
účtovná závierka za rok 2008
-
účtovná závierka za rok 2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 1.6.2007
-
Spoločenská zmluva, 4.2.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/30452-4/CR1, 4.7.2007
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 16.12.2004
-
ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY zo dňa 8.11.2004, 17.12.2004
-
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti, 09.11.2004
-
DODATOK Č.1 K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE, 17.12.2004
-
Podpisový vzor konateľa vrátane vyhlásenia o ustanovení do funkcie, Ing. Peter Badal, 9.11.2004
-
Podpisový vzor konateľa vrátane vyhlásenia o ustanovení do funkcie, Ing. Marek Švec, 9.11.2004
-
Podpisový vzor konateľa Vrátane vyhlásenia o ustanovení do funkcie, Ing. Martin Badal, 9.11.2004
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2004/07104/2/Z48, 11.11.2004
- Dátum aktualizácie
- 21.09.2024
- Domény
-