Penguin Ice s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 35196/B
- Dátum vzniku
- 10.03.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
výroba zmrzliny (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 10.3.2005 do 24.5.2021)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Okresný súd Bratislava I rozhodol Uznesením zo dňa 24.03.2021 o zrušení spoločnosti Penguin Ice s.r.o bez likvidácie.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 32CbR/261/2017 zo dňa 24.03.2021
-
Podpisový vzor - Marian Chudý
-
Dodatok k zakladateľskej listine z 19.10.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.10.2011
-
Dodatok zakladateľskej listiny, 20.12.2010
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, 16.12.2010
-
Podpisový vzor konateľov, Ľuboš Kvasnička, Michaela Kvasničková, 29.11.2010
-
Zápisnica z valného zhromaždenia, 29.11.2010
-
Zakladateľská listina, 29.11.2010
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.12.2010
-
Spoločenská zmluva, 11.01.2008
-
Zápisnica z valného zhromaždenia, 11.1.2008
-
ZÁPISNICA z mimoriadneho valného zhromaždenia, 1.3.2006
-
Podpisový vzor, Ivan Ševčík, 11.01.2008
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 07.02.2005
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č.Žo-2005/07034/2/Z24, 10.02.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 7.2.2005
-
Podpisový vzor, Michaela Ševčíková, 7.2.2005
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024