PK development s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 35375/B
- Dátum vzniku
- 23.03.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
manažérska činnosť v oblasti stavebníctva (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve (od 6.9.2006 do 29.11.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 23.3.2005 do 29.11.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 23.3.2005 do 29.11.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.2005 do 29.11.2016)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 23.3.2005 do 29.11.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 23.3.2005 do 29.11.2016)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2016. Zmluva o zlúčení zo dňa 16.11.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 950/2016, Nz 44478/2016, NCRls 45471/2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť PK development s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 35 927 143, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 35375/B.
- Uložené listiny
-
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 6.4.2016, listina prítomných
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.4.2016
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.6.2015
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.6.2014
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2012
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012, listina prítomných
-
Podpisový vzor konateľa - Marcel Šiška, zo dňa 15.6.2010
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2010, listina prítomných
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 17.12.2007
-
Dodatok k spoločenskej zmluve z 24.10.2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 24.10.2007
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 24.10.2007
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.4.2007
-
Podpisové vzory - Ing. Mikuláš Hajtáš, Ing. Peter Kolesár
-
Živnostenský list z 30.8.2006
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.8.2006
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 24.8.2006
-
Spoločenská zmluva z 23.8.2006
-
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Torda
-
Výpis z obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Veluwe a Twente z 8.5.2006
-
Výpis z obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Veluwe a Twente z 9.6.2006
-
Podpisový vzor - Ing. Rastislav Bolješik
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 25.7.2006
-
Rozhodnutie z 25.7.2006
-
Účtovná závierka za obdobie od 03/2005 do 12/2005
-
Zakladateľská listina k 28.7.2005
-
rozhodnutie jediného spoločníka z 12.7.2005
-
rozhodnutie jediného spoločníka z 28.7.2005
-
zakladateľská listina z 28.7.2005
-
podpisový vzor Ing. Michael Sanitrník
-
Živnostenský list z 15.3.2005
-
Prehlásenie z 10.3.2005
-
Podpisový vzor - Dan Tal
-
Zakladateľská listina z 10.3.2005
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024
- Domény
-