HERMAX, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 152613/B
- Dátum vzniku
- 14.04.2005
- Konanie menom spoločnosti
- Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 3.12.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 3.12.2015)
-
kuriérske služby (od 3.12.2015)
-
kúpa a predaj zdravotníckej techniky a zariadení (od 3.12.2015)
-
kúpa zdravotníckych pomôcok za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (od 3.12.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.12.2007)
-
obstarávateľské služby spojené so správou a prenájmom nehnuteľností (od 1.12.2007)
-
prieskum verejnej mienky (od 1.12.2007)
-
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.2007)
-
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.2007)
-
personálne poradenstvo s výnimkou personálneho leasingu v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.2007)
-
výstavníctvo (od 1.12.2007)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.2007)
-
administratívne práce (od 1.12.2007)
-
leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.2007)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 20.9.2006)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.4.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.4.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.4.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 14.4.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 14.4.2005)
-
marketing (od 14.4.2005)
-
prieskum trhu (od 14.4.2005)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.4.2005)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Vladimír Derčalík
Ružová 1445/16
90081 Šenkvice
Slovensko
Vznik funkcie: 20.04.2022
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti zo dňa 23.11.2015 o zlúčení spoločnosti HERMAX, s.r.o. so sídlom 951 21 Rišňovce 5, IČO: 35 930 284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 37577/N so spoločnosťou AVA Medical s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 47 106 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 88548/B. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 27.11.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 822/2015 NZ 47231/2015 NCRls 48168/2015 sa obchodná spoločnosť HERMAX, s.r.o. so sídlom 951 21 Rišňovce 5, IČO: 35 930 284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 37577/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AVA Medical s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 47 106 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 88548/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AVA Medical s.r.o., ku dňu 03.12.2015.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného HORECA Food, s.r.o. na HERMAX, s. r. o.
- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 01.04.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
ZL
-
Zmluva o zlúčení
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za r. 2012
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
-
Zápisnica z MVZ
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Podpisový vzor - Mgr. Mariana Derčalíková Heribanová
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2007
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.10.2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2006
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.8.2006
-
Živnostenský list zo dňa 12.9.2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Živnostenský list zo dňa 8.4.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladov zo dňa 1.4.2005
-
Zakladateľská listina zo dňa 1.4.2005
-
Podpisový vzor - Bohuš Šesták
- Dátum aktualizácie
- 25.09.2024