ANACE spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 37206/B
- Dátum vzniku
- 16.08.2005
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
- Predmety činnosti
-
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 21.7.2018)
-
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 21.7.2018)
-
administratívne služby (od 5.3.2011)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 5.3.2011)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 5.3.2011)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 16.8.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.8.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 16.8.2005)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 16.8.2005)
-
pohostinská činnosť (od 16.8.2005)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 16.8.2005)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kemingoch triedy 3 a 4, (od 16.8.2005)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 16.8.2005)
-
zobraziť ukončené
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 16.8.2005 do 20.7.2018)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 16.8.2005 do 20.7.2018)
-
prevádzkovanie solária (od 16.8.2005 do 20.7.2018)
- Spoločníci
-
-
Robert Toman
Kmeťovo nám. 5
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
-
Jaroslav Sýkora
Odbojárov 4
83104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Jaroslav Sýkora
Odbojárov 4
83104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 24.05.2018
-
Robert Toman
Kmeťovo nám. 5
81107 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 16.08.2005
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2011.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 05.08.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
-
Listina prítomných spoločníkov.asice
-
Plná moc.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Osvedčenie.zep
-
živnostenské osvedčenie.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
ZÁPISNICA z valného zhromaždenia, 27.4.2007
-
REEDÍCIA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY, 3.5.2007
-
prehlásenie správcu vkladu z 5.8.2005
-
podpisový vzor Jana Tomanová, Robert Toman, Roman Okrúhlica
-
živnostenský list z 8.8.2005
-
spoločenská zmluva z 5.8.2005
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024
- Domény
-