Tempvs, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 39042/B
- Dátum vzniku
- 14.01.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
prenájom automobilov (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
-
prieskum trhu (od 14.1.2006 do 1.12.2015)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2015, Nz 44792/2015, NCRls 45716/2015 zo dňa 20.11.2015. Obchodná spoločnosť Tempvs, s. r. o., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 35 974 184, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 39042/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie_Tempvs.zep
-
Zmluva o zluceni.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 14.12.2010
-
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 14.12.2010
-
účtovná závierka 2009, rozhodnutie jediného spoločníka, plnomocenstvo
-
Súvaha a výkaz za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.6.2007
-
Plnomocenstvo zo dňa 29.6.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2006
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.07.2006
-
Výpis z obchodného registra BTS FINANCE CORPORATION zo dňa 27.06.2006
-
Splnomocnenie - Ján Bukovský
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024