Palace, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10341/R
- Dátum vzniku
- 30.08.1996
- Konanie menom spoločnosti
- Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne vo všetkých úkonoch každý člen predstavenstva.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (od 26.11.2003)
-
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (od 26.11.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 26.11.2003)
-
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii (od 26.11.2003)
-
masérske služby (od 26.11.2003)
-
hotely a motely s možnosťami stavovania od triedy *** (od 26.11.2003)
-
ubytovacie zariadenia (od 26.11.2003)
-
pohostinská činnosť (od 26.11.2003)
-
zmenáreň - nákup valút (od 26.11.2003)
-
prevádzkovanie verejných parkovísk a verejných garáží /len za podmienky, že budú slúžiť na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľnosti/ (od 26.11.2003)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: kmeňové
-
Hodnota: 33 193,91 €
-
Počet: 55
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 10.06.2009
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: prioritné
-
Hodnota: 33 193,91 €
-
Počet: 41
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 10.06.2009
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing. Vladimír Mečiar
Soblahov 829
91338 Soblahov
Slovensko
Vznik funkcie: 26.11.2003
Názov funkcie: predseda
-
Magdaléna Gáliková
Fr. Kráľa 18
81105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.11.2003
- Dozorná rada
-
-
MUDr. Margita Mečiarová
Fraňa Kráľa 18
81105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 03.07.2013
-
JUDr. Martin Marko
Šintavská 26
85106 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 27.12.2012
-
Mgr. Ján Gálik
Fraňa Kráľa 18
81105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.06.2008
Názov funkcie: predseda
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 (notárska zápisnica N 1253/02, Nz 1152/02 zo dňa 17.12.2002) schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie dňa 11.02.2003 schválilo zmenu právnej formy spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti.
- Zmena spoločenskej zmluvy spísanej formou notárskej zápisnice N 279/01, Nz 266/01 zo dňa 12.4.2001.
- Valné zhromaždenie dňa 1.12.1999 (notárska zápisnica N 328/99, NZ 323/99) schválilo prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná formou notárskej zápisnice N 2/2000, Nz 2/2000 zo dňa 7.1.2000.
- Valné zhromaždenie dňa 8.7.1999 schválilo prevod obchodného podielu a Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve notárskou zápisnicou č. N 322/99, NZ 314/99 zo dňa 24.11.1999.
- Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.10.1998 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
- Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a zmenu v dozornej rade spoločnosti - dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 12.08.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9788
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
-
Odvolanie z funkcie člena dozornej rady
-
Akceptačná listina člena dozornej rady - MUDr. Margita Mečiarová
-
Zápisnica z VZ
-
Správa nezávislého audítora
-
Vyhlásenie predstavenstva
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Akceptačná listina člena dozornej rady - JUDr. Martin Marko
-
Odvolanie z funkcie člena dozornej rady - Ing. Vladimír Mečiar
-
Zápisnica z VZ, prezenčná listina
-
Not. zápisnica N 200/2011 NZ 31172/2011
-
Úplné znenie STANOV
-
Správa nez. audítora
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Not. zápisnica N 676/2008 NZ 27433/2008
-
not. zápisnica N 1082/2008 NZ 43509/2008
-
Správa nezávislého audítora za r. 2006
-
Správa nezávislého audítora za r. 2007
-
Účtovná závierka za r. 2006
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Not. zápisnica N 1213/02 NZ 1152/02
-
Zápisnica z MVZ, prez. listina
-
Spoločenská zmluva
-
STANOVY
-
Podpisové vzory čl. predstavenstva a čl. DR
- Dátum aktualizácie
- 06.07.2024
- Domény
-