SWS FINANCE, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 9067/V
- Dátum vzniku
- 25.02.1997
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
vedenie účtovníctva (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
vykonávanie odťahovej služby (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 12.2.2013 do 1.4.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.10.2009 do 1.4.2015)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 2.10.2009 do 1.4.2015)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 2.10.2009 do 1.4.2015)
-
veľkoobchod a maloobchod: s výrobkami potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehových tekutín, tabakom a tabakovými výrobkami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím, zeleninou, poľnohospodárskymi výrobkami, kozmetickými výrobkami, čistiacimi, hygienickými a pracími prostriedkami, so železiarskym tovarom, tesneniami, výrobkami z gumy, ložiskami, hnacími reťazcami, olejmi, mazadlami (od 25.2.1997 do 1.10.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 25.2.1997 do 1.10.2009)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti INTERFOOD SK s.r.o.
-
Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 10231/2015, NCRls 10489/2015
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka 2012, rozhodnutie
-
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2012/04075-2
-
Rozhodnutie
-
Zápisnica a uznesenia VZ
-
Vyhlásenie konateľa o prijatí funkcie a podpisový vzor - Robert Ružik
-
Spoločenská zmluva-úplné znenie
-
Rozhodnutie konateľov o premene vkladov
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01989-2až4
-
Dodatok č. 2 k SZ
-
Zápisnica z VZ
-
Úplné znenie SZ zo dňa 30.12.2002 - 1x
-
Podpisový vzor konateľov: Imrich Lyócsa, Katarína Leňková - 1x
-
Súvaha + výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.5.2001 - 1x, príloha k účtovným výkazom za rok 2001, súvaha + výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.12.2002 - 1x, príloha k účtovným výkazom za rok 2002
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024
- Domény
-