smith assets a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 7272/B
- Dátum vzniku
- 01.01.2000
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
počítačové služby (od 19.8.2008)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 19.8.2008)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 19.8.2008)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 19.8.2008)
-
vedenie účtovníctva (od 19.8.2008)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 19.8.2008)
-
prieskum trhu (od 19.8.2008)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.4.2008)
-
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby (od 14.8.2002)
-
nedeštrukčné kontroly materiálov a výrobkov - defektoskopia (od 14.8.2002)
-
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch (od 29.12.1999)
-
turistické ubytovanie bez pohostinských služieb (od 29.12.1999)
-
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov (od 29.12.1999)
-
upratovacie práce (od 29.12.1999)
-
zemné práce (od 29.12.1999)
-
služby zabezpečované špeciálnymi mechanizmami-nakládka a vykládka (od 29.12.1999)
-
skladovacia činnosť (od 29.12.1999)
-
maloobchod so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, železiarskym tovarom, drevom a výrobkami z dreva a kovu, sklom a porcelánom, pohonnými látkami a mazadlami, spotrebným tovarom strojárskym a hutníckym, stavebným materiálom, autopríslušenstvom a náhradnými dielmi pre osobné i nákladné motorové vozidlá (od 29.12.1999)
-
veľkoobchod s uvedenými tovarmi (od 29.12.1999)
-
veľkoobchod s ropou a ropnými produktmi, motorovými vozidlami (od 29.12.1999)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 29.12.1999)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 29.12.1999)
-
prenájom motorových vozidiel (od 29.12.1999)
-
nákup a predaj nových a použitých autosúčiastok (od 29.12.1999)
-
nákup a predaj nových a použitých automobilov, nákladných a osobných, vrátane jednostopových dopravných prostriedkov (od 29.12.1999)
-
leasingová činnosť (od 29.12.1999)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb /mimo ekonomického, organizačného a právneho poradenstva/ (od 29.12.1999)
-
čistenie a upratovanie budov a verejných priestranstiev (od 29.12.1999)
-
zobraziť ukončené
-
vývoj, konštrukcia, výroba, montáž, opravy, úpravy, rekonštrukcia, servis, nákup, predaj a prenájom strojov, zariadení a strojárskych výrobkov / bez zásahu elektročastí/ (od 22.2.2007 do 27.10.2009)
-
vývoj, výroba, úpravy a opravy, servis, nákup, predaj a prenájom modelov, drevených výrobkov a stolárskych prác (od 29.12.1999 do 27.10.2009)
-
vývoj, výroba, úprava, opravy, servis, nákup a predaj, prenájom kovových výrobkov a odliatkov zo železných kovov (od 29.12.1999 do 27.10.2009)
-
tepelné spracovanie a povrchová úprava kovov (od 29.12.1999 do 27.10.2009)
-
prevádzkovanie dráhy - železničnej dráhy - vlečky (od 19.8.2008 do 23.6.2009)
-
prevádzkovanie dopravy na dráhe - na železničnej dráhe - vlečke (od 19.8.2008 do 23.6.2009)
-
výroba typu samostatnej technickej jednotky vozidla - účelové nadstavby, za účelom ich uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (od 22.2.2007 do 23.6.2009)
-
vývoj, konštrukcia, výroba, montáž, opravy, úpravy, rekonštrukcia, servis, nákup, predaj a prenájom strojov, zariadeni, kovových a laminátových nadstavieb automobilov, prívesov, návesov, ženijnej techniky a strojárskych výrobkov / bez zásahu do elektrických častí/ (od 29.12.1999 do 21.2.2007)
-
obchodovanie s vojenským materiálom (od 5.9.2001 do 4.5.2006)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: kmeňové
-
Hodnota: 2 030,00 €
-
Počet: 1068
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 28.10.2009
- Štatutárny orgán
-
- Dozorná rada
-
-
PharmDr. Barbora Kováčová
Na Sitine 3509/21
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 18.01.2022
-
JUDr. Vladimír Kováč
Bulíkova 23
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 18.01.2022
-
Mária Kováčová
Bulíkova 23
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 18.01.2022
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2V 1/2005-225 zo dňa 28.4.2006, právoplatným dňa 9.5.2006, vyhlásil vyrovnanie dlžníka VSS, a.s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 36 195 626 za skončené.
- Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2V 1/2005-23 zo dňa 6.12.2005, právoplatným dňa 29.12.2005 povolil vyrovnanie dlžníkovi VSS, a.s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO 36 195 626 a ustanovil do funkcie vyrovnávacieho správcu: JUDr. Jozef Vaško, r.č. , advokát, Szakkayho 1, Košice.
- Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.12.2002.
- Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 16.10.2002.
- Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 1.10.2001.
- Zmena stanov a.s. zo dňa 4.9.2001.
- Rozhodnutie VZ zo dňa 23.8.2000.
- Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice č. N 264/99, Nz 265/99 a dodatku č. N 288/99, Nz 290/99 zo dňa 6.12.1999 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 127/99 Zb.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Notárska zápisnica s listinou prítomných a stanovami.asice
-
Zápisnica z VZ.asice
-
Listina prítomných akcionárov na VZ.asice
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Výročná správa za rok 2018
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
-
Výročná správa za rok 2017.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
-
Výročná správa za rok 2016.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z valného zhromaždenia .zep
-
Podpisový vzor.zep
-
Výročná správa za rok 2014.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Výročná správa za rok 2015.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
-
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Výročná správa za rok 2012
-
Výročná správa 2012, správa audítora
-
Výročná správa 2011
-
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
-
Notárska zápisnica č. N 91/2012, Nz 5829/2012, NCR1s 6023/2012 - o MVZ
-
Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Vajdička
-
Výročná správa 2010
-
Súhlas s udelením prokúry a podpisový vzor - Róbert Kováč
-
Zápisnica z VZ
-
Výročná správa 2009
-
Stanovy-úplné znenie
-
Notárska zápisnica z MVZ - N 306/2009, Nz 35807/2009, NCRIs 36364/2009
-
ŽL č. OŽP-C/2008/04499-4až10
-
Notárska zápisnica z VZ N 194/2008
-
Výročná správa 2008
-
Úplné znenie stanov
-
Notárska zápisnica N 176/2009, Nz 18882/2009, NCRls 19096/2009
-
ŽL č. OŽP-C/2008/04499-2
-
Úplné znenie Stanov
-
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 12906/2008, NCR1s 12787/2008
-
Výročná správa 2007
-
Zápisnica z MVZ
-
Výročná správa 2006
-
Úradný záznam č. OŽP-C/2006/13232-3/CR1
-
Osvedčenie výrobcu č. 0099 - MDPaT SR č. 3990-2100/2006
-
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
-
Zápisnica zo zasadnutia centr. voleb. komisie
-
Uznesenie KS č. 2V/1/2005-225
-
Výročná správa + správa audítora o overení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky + správa audítora o overení výročnej správy za obdobie od 6.12.2005 do 28.4.2006 - 1x
-
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
-
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2V 1/2005 zo dňa 6.12.2005
-
Stanovy
-
Notárska zápisnica č. N 174/2005, Nz 46244/2005, NCRls 45670/2005
-
Súhlas so zvolením a podpis. vzor - M. Vajdička
-
Súhlas so zvolením a podpis. vzor - M. Jančarík, M. Orlovský
-
Výročná správa + účtovná závierka 2004
-
Výročná správa + správa nezávislého audítora 2003
-
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 11.11.2002 a zo dňa 30.12.2002 - 1x
-
Dodatok č. 1 k stanovám a.s. - 1x
-
Znalecký posudok č. 79/2002 - 1x
-
Výročná správa za rok 2001 - 2x
-
Zakladateľská listina a.s.
-
Zápisnica z VZ - 2x
-
Notárska zápisnica N 617/2002, Nz 618/2002
-
Notárska zápisnica N 467/2002, Nz 467/2002
-
Podpisový vzor konateľov: Bc. Ján Matu - člen dozornej rady, David Sládeček - člen dozornej rady, Zuzana Melničáková - člen predstavenstva, Ing. Jozef Melničák - člen predstavenstva, Ing. Milan Sládeček - člen predstavenstva
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024