prevádzkovanie verejného skladu (od 22.7.2003 do 29.12.2005)
výroba kŕmných zmesí (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
zásobovanie hospodárskymi potrebami /obchodná činnosť/ (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
maloobchod mimo riadnej predajne (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 18.7.2000 do 29.12.2005)
Ďalsie právne skutočnosti
Vymazáva sa z obchodného registra: Obchodné meno: KORAL, a.s., v likvidácii Sídlo: Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov IČO: 36 199 729 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Zrušenie spoločnosti s likvidáciou jej obchodného imania, bez právneho nástupníctva v súlade s ustanovením § 70 Obch. z. na základe rozhodnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.7.2005. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: zánik spoločnosti podľa § 70 Obchodného zákonníka z dôvodu zrušenia spoločnosti s likvidáciou jej obchodného imania.
Uložené listiny
Záverečná správa o priebehu likvidácie
Súvaha k 15.10.2005
Súvaha k 1.8.2005
Zápisnica z MVZ
Stanovy
Notárska zápisnica č. N 39/2005, Nz 34595/2005, NCRls 31241/2005
Podpisový vzor - JUDr. A. Vagačová
Zápisnica z RVZ
Správa nezávislého audítora 2004
Účtovná závierka 2004
Účtovná závierka 2003
Výročná správa 2003
Notárska zápisnica N 89/2002, Nz 89/2002 - 1x
Notárska zápisnica N 104/2003, Nz 22919/2003 - 1x
Zápisnica z VZ - 1x
Súvaha + výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu + výročná správa k 31.12.2002 - 2x
Podpisový vzor: JUDr. Irena Gregová -predseda predstavenstva, Ing. Tatiana Sklenčárová, Verona Rokytová - členovia predstavenstva, Maria Hatráková - predseda dozornej rady, Ing. Valéria Celatárová, RSDr. Ivan Grega - členovia dozornej rady - 1x