CASSOVIA DOMINANT a.s. Košice - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 1145/V
- Dátum vzniku
- 05.09.2000
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 17.7.2003 do 23.11.2021)
-
inštalácia softwaru a poskytovanie servisných služieb (od 17.7.2003 do 23.11.2021)
-
automatizované spracovanie údajov (od 17.7.2003 do 23.11.2021)
-
tvorba WWW strán a prezentácie na internete (od 17.7.2003 do 23.11.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.7.2003 do 23.11.2021)
-
maloobchod a veľkoobchod s nerastnými surovinami, kovmi, rudami, výrobkami z kovu, hutníckym materiálom, obrábacími strojmi, keramikou, nábytkom, obuvou, potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, dopravnými prostriedkami, textilnými výrobkami, odevami, konfekciou, drevom a výrobkami z dreva, športovými potrebami, stavebným materiálom, poľnohospodárskymi produktami, ovocím a zeleninou, výrobkami z kože, papierom, hračkami, drogériovým tovarom a kozmetikou (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
finančný leasing (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
výskum a vývoj v oblasti prírodných, spoločenských a humanitných vied (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
ubytovacie služby v kategórii voľných živností - prechodné ubytovanie po triedu * * * (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
nahrávanie hudobných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
-
vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora (od 5.9.2000 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Stanovy
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva – J. Mak
-
Notárska zápisnica č. N 44/2007, Nz 9399/2007, NCRls 9432/2007 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Rozhodnutie jediného akcionára + vyhlásenie predsedu predstavenstva
-
Podpisový vzor: Ing. Dušan Kisucký
-
Účtovná závierka za rok 2003
-
Účtovná závierka 2004
-
Úplné znenie stanov
-
Notárska zápisnica N 1/2003, Nz 1153/2003 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
-
Podpisový vzor člena dozornej rady: Stjepan Koščak
-
Podpisový vzor: Ing. Vladislav krähenbiel - člen DR- 2x, MUDr. Milica Suchánková, CSc. - člen DR, Michal Artim - predseda predstavenstva, Ing. Ivan Hajdú - podpredseda predstavenstva, Soňa Artimová - člen DR, Oliver Létay - člen prestavenstva, Mária Fabriková - člen DR
-
Úplné znenie stanov a.s.
-
Notárská zápisnica N 157/2002, Nz 154/2002 priebeh VZ
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024