SALIDA Invest s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10651/T
- Dátum vzniku
- 31.10.1997
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 1.6.1999 do 11.8.2015)
-
výroba píliarska a impregnácia dreva (od 1.6.1999 do 11.8.2015)
-
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov (od 1.6.1999 do 11.8.2015)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
sprostredkovanie a predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
prenájom motorových vozidiel a prívesov (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
leasing spojený s financovaním (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
-
záložne (od 31.10.1997 do 11.8.2015)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Trnava 36CbR 20/2014-16
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Peter Maďar
-
Zápisnica č. 1/2010 z MVZ 26.01.2010
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ 28.06.2004 Dodatok k spoločenskej zmluve
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
-
Dodatok k spoločenskej zmluve
-
Úradný záznam OÚ Senica - zmena sídla v koncesnej listine
-
Úradný záznam OÚ Senica - zmena sídla v živnostenskom liste
-
Výpis z registra trestov - Július Ružička, Senica
-
Výpis z registra trestov - Ivan Deák, Senica
-
Sprievodný list
-
Prezenčná listina z VZ 18.07.2003
-
Potvrdenie o trvalom pobyte
-
Zápisnica z VZ 18.07.2003
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Prehlásenie konateľa - Ivan Deák, Senica
-
Prehlásenie konateľa - Július Ružička, Senica
-
Vyhlásenie zakladateľa - Július Ružička, Senica
-
Vyhlásenie zakladateľa - Ivan Deák, Senica
-
Plnomocenstvo
-
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
-
Súvaha k 31.12.2002
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
-
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
-
Notárska zápisnica Nz 243/97, N 248/97
-
Notárska zápisnica Nz 162/98, N 299/98
-
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine
-
Živnostenský list
-
Živnostenský list II.
-
Koncesná listina
-
Súvaha k 31.12.2000
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2000
-
Súvaha k 31.12.2001
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
-
Podpisové vzory - Ivan Deák, Senica - Július Ružička, Senica
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024