KENTOUR, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 13407/T
- Dátum vzniku
- 02.04.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie cestovných kancelárií (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
organizovanie kongresovej turistiky (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
organizovanie školení seminárov a workchopov (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
zabezpečovanie zahraničných služobných ciest (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
podnikateľské poradenstvo (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
reklamná činnosť (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
vydávanie časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
organizovanie kultúrnych podujatí (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2002 do 7.5.2012)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 38 Cbr 14/2010
-
Spoločenská zmluva
-
Zápisnica z MVZ 18.11.2005
-
Podpisový vzor konateľa - Vladimír Durec, Stará Turá
-
Vyhlásenie spoločníka
-
Vyhlásenie konateľa
-
Vyhlásenie konateľa II.
-
Vyhlásenie konateľa III.
-
Zmluva o prevode obchodného podielu
-
Zmluva o prevode obchodného podielu II.
-
Notárska zápisnica Nz 156/02, N 191/02
-
Notárska zápisnica Nz 89/02, N 115/02
-
Sprievodný list
-
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
-
Vyhlásenie konateľa - Mgr. Iveta Čermáková, Skalica
-
Vyhlásenie konateľa - Ing. Ľuboslava Lašáková, Skalica
-
Vyhlásenie zakladateľov
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Iveta Čermáková, Skalica
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ľuboslava Lašáková, Skalica
- Dátum aktualizácie
- 25.06.2024