TERKAR s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14589/T
- Dátum vzniku
- 02.02.2004
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ sa podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí vlastnoručný podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok samostatne bez obmedzenia.
- Predmety činnosti
-
-
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 2.2.2004)
-
reklamné činnosti a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 2.2.2004)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 2.2.2004)
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (od 2.2.2004)
-
organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 2.2.2004)
-
automatizované spracovanie údajov (od 2.2.2004)
-
vedenie účtovníctva (od 2.2.2004)
-
poradenská činnosť v oblasti hardware, software a komunikačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 2.2.2004)
-
vydavateľská činnosť-vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 2.2.2004)
-
administratívne služby (od 2.2.2004)
-
tvorba rešerší, výber a spracovanie informácií v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
podnikateľské poradenstvo - poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2004)
-
prenájom motorových vozidiel (od 2.2.2004)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 2.2.2004)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 2.2.2004)
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie autoškoly (od 13.6.2006 do 15.2.2016)
-
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie (od 2.2.2004 do 15.2.2016)
-
doškoľovanie držiteľov vodičského oprávnenia (od 2.2.2004 do 15.2.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Pavel Juhás
Švermova 1490/47
92401 Galanta
Slovensko
Vznik funkcie: 02.02.2004
-
Terézia Juhásová
Švermova 1490/47
92401 Galanta
Slovensko
Vznik funkcie: 02.02.2004
-
Ing. Rastislav Juhás
Tramínová 12871/15
83152 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 02.02.2004
-
JUDr. Daniel Juhás
Pri vinohradoch 9819/269K
83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Vznik funkcie: 02.02.2004
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.12.2003 podľa slovenského práva.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 15.01.2016
-
Listina prítomných na MVZ 15.01.2016
-
Úplné znenei spoločenskej zmluvy
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z VZ 26.02.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z VZ 26.02.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Rozhodnutie z 16.9.2008
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 16.9.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
-
Zápisnica z MVZ
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Živnostenský list
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Účtovná závierka r. 04
-
Sprievodný list
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor konateľa - Daniel Juhás, Galanta
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Rastislav Juhás, Galanta
-
Podpisový vzor konateľa - Terézia Juhásová, Galanta
-
Podpisový vzor konateľa - Pavel Juhás, Galanta
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024