CODECO, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 5911/B
- Dátum vzniku
- 25.05.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
medzinárodná nákladná cestná doprava (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
faktoring a forfaiting (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
administratívne služby (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
skladovanie (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - mosty (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
zasielateľstvo (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
opravy pracovných nástrojov (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 8.3.2012 do 12.11.2014)
-
uskutočňovanie dopravných stavieb (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
-
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
-
sprostredkovanie dodávky stavebných prác (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 25.5.2004 do 12.11.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 8K/12/2014-111 zo dňa 26.5.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.6.2014 bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť CODECO, a.s., so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 261 556 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 5911/B sa vymazáva z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Uznesenie 8K/12/2014 - 111, zo dňa 26.5.2014
-
Notárska zápisnica N 530/2013, Nz 14454/2013, NCRls 14786/2013
-
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Peter Vyskoč
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Jozef Taliga
-
Dodatok ku správe
-
Výročná správa za rok 2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z vz
-
Podpisový vzor Ing. Ľuboš Hačko
-
Stanovy
-
Podpisový vzor člena dozornej rady Tomáš Hesko
-
Podpisový vzor člena dozornej rady Martin Turanovič
-
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Dušan Turanovič
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Rudolf Hesko
-
Podpisový vzor konateľa Michaela Poláčiková
-
Notárska zápisnica N 665/2012, Nz 48600/2012
-
Notárska zápisnica N 437/2012, Nz 28796/2012
-
Úplné znenie stanov
-
Notárska zápisnica N 48/2012, Nz 3361/2012
-
Rozhodnutie Krajského úradu Trnava
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Notárska zápisnica N 253/11, Nz 30967/11
-
úplné znenie stanov
-
Podpisový vzor - Ing. Vyskoč
-
Podpisový vzor - Hesko
-
Podpisový vzor - Ing. Bigasová
-
Podpisový vzor - Ing. Cabadaj
-
Podpisový vzor - Ing. Turanovič
-
Podpisový vzor - Rybáriková
-
Výročná správa 2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Správa audítora 2009
-
Výročná správa 2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Správa audítora 2010
-
Výročná správa 2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Vyhlásenie predstavenstva z 18.6.2008
-
Správa audítora o overení výročnej správy 2004
-
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
-
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2005
-
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2005
-
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2006
-
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2006
-
Notárska zápisnica N 302/2006, Nz 37548/2006, NCRls 37399/2006
-
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
-
Notárska zápisnica Nz 27271/04, N 177/04 + Stanovy
-
Prehlásenie člena predstavenstva - Ing. Ľuboš Hačko, Horná Krupá
-
Prehlásenie člena predstavenstva - Peter Blesák, Trnava
-
Prehlásenie člena DR - Anna Rakičová, Hrubá Borša
-
Prehlásenie člena DR - Daniela Blesáková, Svätý Jur
-
Prehlásenie predsedu DR - Erik Hesko, Trnava
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024