JUMBURO s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 100493/B
- Dátum vzniku
- 20.12.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
čistiace a upratovacie práce (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
záhradnícke služby, údržba zelene a rekultivačné práce v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, destilátov a zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
zváračské práce (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
požičiavanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahraných nosičov, distribúcia a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov a filmov na všetkých druhoch nosičov (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu - internetová čitáreň (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
prenájom a leasing automobilov, spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
-
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 20.12.2004 do 7.9.2022)
- Uložené listiny
-
-
Oprava zápisnica z VZ zo dňa 21.07.2014
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z VZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ladislav Halász na Miroslav Medek
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Aladár Sárközi na FEROSTEEL, s.r.o.
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Medek
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Vyhlásenie
-
Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladov
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024