TransMax, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 16807/T
- Dátum vzniku
- 09.03.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
medzinárodná nákladná cestná doprava (od 8.8.2006 do 19.12.2011)
-
zasielateľstvo (od 20.9.2005 do 19.12.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
skladovacie služby mimo verejných skladov (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 9.3.2005 do 19.12.2011)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 15CbR 47/2010-22
-
Vzdanie sa funkcie konateľa z 3.11.2008 - Ema Jalsovszká
-
Vzdanie sa funkcie konateľa z 3.11.2008 - Szilvia Milos
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.11.2008
-
Podpisový vzor konateľa - JUDr. Stanislav Wolf
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 9.12.2008
-
Zakladateľská listina - úplné znenie z 25.2.2008
-
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka z 25.2.2008
-
Výpis z obchodného registra spoločnosti Milos Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
-
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa - Ema Jalsovszká
-
Súhlas s menovaním do funkcie - Szilvia Milos
-
Podpisový vzor konateľa - Szilvia Milos
-
Podpisový vzor konateľa - Ema Jalsovszká
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka k 31.12.2006
-
Rozhodnutie KÚ Trnava č. 2006/00856
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Koncesná listina
-
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Zakladateľská listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Tibor Farkas, Szombathely
-
Výpis z OR
- Dátum aktualizácie
- 06.08.2024